DELTELL BRIONES ENRIQUE
Informe ejecutivo de DELTELL BRIONES ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DELTELL BRIONES ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES DELTELL SL | Apoderado | 10/03/2022 | |
AGLOMERADOS OBRAS Y CANTERAS DELTA SL | Apoderado | 10/03/2022 | |
AGLOMERADOS OBRAS Y CANTERAS DELTA SL | Apoderado Solidario | 14/08/2013 | |
PARQUES Y JARDINES MARCOS Y DELTELL SL | Administrador Unico | 21/03/2011 |
VINCULACIONES DE DELTELL BRIONES ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELTELL BRIONES ENRIQUE
Empresa: INVERSIONES DELTELL SL
Apoderado
- Deltell Briones Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3246 , F 95, S 8, H A 109944, I/A 4 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-03
Apoderado
- Deltell Briones Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2869 , F 194, S 8, H A 88667, I/A 12 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-03
Administrador Unico
- Deltell Briones Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2869 , F 194, S 8, H A 88667, I/A 11 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-03
Administrador Solidario
- Deltell Briones Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2862 , F 134, S 8, H A 88184, I/A 8 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-03
Empresa: INVERSIONES DELTELL SL
Administrador Unico
- Deltell Briones Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3246 , F 95, S 8, H A 109944, I/A 3 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-03
Empresa: ORTUÑO COMPACTO SL
Administrador Unico
- Deltell Briones Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2223 , F 189, S 8, H A 53165, I/A 4 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-03
Administrador Unico
- Deltell Briones Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2869 , F 193, S 8, H A 88667, I/A 9 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-03
Apoderado Solidario
- Deltell Briones Enrique
- Marin Fernandez Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2869 , F 193, S 8, H A 88667, I/A 8 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-03
Apoderado
- Deltell Briones Enrique
- Marin Fernandez Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2869 , F 193, S 8, H A 88667, I/A 7 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-03
Administrador Unico
- Deltell Briones Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 7, S 8, H A 110574, I/A 5 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-03
Información de DELTELL BRIONES ENRIQUE
Mostramos los datos de DELTELL BRIONES ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELTELL BRIONES ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos