DELMAS IVES PIERRE LOUIS
Informe ejecutivo de DELMAS IVES PIERRE LOUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DELMAS IVES PIERRE LOUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEUR LOGISTICA SA | Apoderado | 24/07/2018 | |
SEUR ESPAÑA OPERACIONES SA | Apoderado | 24/07/2018 | |
GEOPOST ESPAÑA SL | Apoderado | 04/08/2016 |
VINCULACIONES DE DELMAS IVES PIERRE LOUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELMAS IVES PIERRE LOUIS
Empresa: BRAMOSA TRANSPORTES SA
Apoderado
- Delmas Ives Pierre Louis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 108, S 8, H GR 992, I/A 36 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-18
Empresa: SEUR SA
Apoderado
- Delmas Ives Pierre Louis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23911 , F 176, S 8, H M 45637, I/A 119 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-28
Empresa: SEUR ESPAÑA OPERACIONES SA
Apoderado
- Delmas Ives Pierre Louis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35593 , F 2, S 8, H M 213406, I/A 65 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-28
Empresa: SEUR LOGISTICA SA
Apoderado
- Delmas Ives Pierre Louis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23588 , F 37, S 8, H M 238649, I/A 48 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-28
Empresa: GEOPOST ESPAÑA SL
Apoderado
- Delmas Ives Pierre Louis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30425 , F 72, S 8, H M 477625, I/A 23 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-28
Empresa: GEOPOST ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Delmas Ives Pierre Louis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26506 , F 176, S 8, H M 477625, I/A 6 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-28
Empresa: GEOPOST ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Delmas Ives Pierre Louis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26506 , F 168, S 8, H M 477625, I/A 1 (10/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-28
Información de DELMAS IVES PIERRE LOUIS
Mostramos los datos de DELMAS IVES PIERRE LOUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELMAS IVES PIERRE LOUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos