DELLA VIVES MARINA
Informe ejecutivo de DELLA VIVES MARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DELLA VIVES MARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRAMAMAR 84 SL | Administrador Unico | 15/06/2015 | 25/10/2018 |
DECOTELAS BARCELONA SL | Liquidador | 21/11/2017 | 21/11/2017 |
DECOTELAS BARCELONA SL | Administrador Unico | 12/04/2016 | 21/11/2017 |
VINCULACIONES DE DELLA VIVES MARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELLA VIVES MARINA
Empresa: TRAMAMAR 84 SL
Administrador Unico
- Della Vives Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44868 , F 215, S 8, H B 469891, I/A 2 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-08
Empresa: DECOTELAS BARCELONA SL
Liquidador
- Della Vives Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45307 , F 198, S 8, H B 483635, I/A 2 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-08
Empresa: DECOTELAS BARCELONA SL
Administrador Unico
- Della Vives Marina
Liquidador
- Della Vives Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45307 , F 198, S 8, H B 483635, I/A 2 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-08
Empresa: DECOTELAS BARCELONA SL
Administrador Unico
- Della Vives Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45307 , F 197, S 8, H B 483635, I/A 1 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-08
Empresa: TRAMAMAR 84 SL
Administrador Unico
- Della Vives Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44868 , F 214, S 8, H B 469891, I/A 1 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-08
Información de DELLA VIVES MARINA
Mostramos los datos de DELLA VIVES MARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELLA VIVES MARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos