DELLA VENTURA VALIDO DAVID
Informe ejecutivo de DELLA VENTURA VALIDO DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DELLA VENTURA VALIDO DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAGMA-CINCO SERVICIOS INTEGRALES ACTIVA SL | Administrador Unico | 13/10/2011 | 13/07/2022 |
ICARUS SERVICIO INTEGRAL SL | Socio Unico | 06/10/2011 | 25/11/2021 |
ICARUS SERVICIO INTEGRAL SL | Administrador Unico | 06/10/2011 | 25/11/2021 |
ICARUS SERVICIO INTEGRAL SL | Liquidador | 25/11/2021 | 25/11/2021 |
VINCULACIONES DE DELLA VENTURA VALIDO DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELLA VENTURA VALIDO DAVID
Administrador Unico
- Della Ventura Valido David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3205 , F 13, S 8, H TF 49288, I/A 3 (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-38
Empresa: ICARUS SERVICIO INTEGRAL SL
Liquidador
- Della Ventura Valido David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3202 , F 177, S 8, H TF 49253, I/A 2 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-38
Empresa: ICARUS SERVICIO INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Della Ventura Valido David
Liquidador
- Della Ventura Valido David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3202 , F 177, S 8, H TF 49253, I/A 2 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-38
Administrador Unico
- Della Ventura Valido David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3205 , F 13, S 8, H TF 49288, I/A 1 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-38
Empresa: ICARUS SERVICIO INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Della Ventura Valido David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3202 , F 177, S 8, H TF 49253, I/A 1 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-38
Empresa: ICARUS SERVICIO INTEGRAL SL
Socio Único
- Della Ventura Valido David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3202 , F 177, S 8, H TF 49253, I/A 1 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-38
Información de DELLA VENTURA VALIDO DAVID
Mostramos los datos de DELLA VENTURA VALIDO DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELLA VENTURA VALIDO DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos