DELGADO-TORRONTERAS CASTAÑO ANDRES VICENTE
Informe ejecutivo de DELGADO-TORRONTERAS CASTAÑO ANDRES VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DELGADO-TORRONTERAS CASTAÑO ANDRES VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUANTUM PLUS SL | Socio Unico | 24/04/2024 | |
AVDET ADVANCES SL | Socio Unico | 15/02/2024 | |
KOLXE AZA SL | Socio Unico | 11/10/2022 | |
KOLXE AZA SL | Administrador Unico | 11/10/2022 | |
IMPORT-EXPORT BALANCE IBERICA SL | Apoderado | 12/09/2012 |
VINCULACIONES DE DELGADO-TORRONTERAS CASTAÑO ANDRES VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELGADO-TORRONTERAS CASTAÑO ANDRES VICENTE
Empresa: AVDET ADVANCES SL
Socio Único
- Delgado-torronteras Castaño Andres Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46375 , F 150, S 8, H M 814522, I/A 1 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-28
Empresa: QUANTUM PLUS SL
Socio Único
- Delgado-torronteras Castaño Andres Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46804 , F 90, S 8, H M 821631, I/A 1 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-28
Empresa: KOLXE AZA SL
Administrador Unico
- Delgado-torronteras Castaño Andres Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44142 , F 110, S 8, H M 778431, I/A 1 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Empresa: KOLXE AZA SL
Socio Único
- Delgado-torronteras Castaño Andres Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44142 , F 110, S 8, H M 778431, I/A 1 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Empresa: AVDEL MEGACORP EXPRESS SL
Administrador Unico
- Delgado-torronteras Castaño Andres Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40070 , F 183, S 8, H M 711912, I/A 2 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Empresa: AVDEL MEGACORP EXPRESS SL
Administrador Unico
- Delgado-torronteras Castaño Andres Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40070 , F 181, S 8, H M 711912, I/A 1 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-63-28
Empresa: AVDEL MEGACORP EXPRESS SL
Socio Único
- Delgado-torronteras Castaño Andres Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40070 , F 181, S 8, H M 711912, I/A 1 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-63-28
Empresa: IMPORT-EXPORT BALANCE IBERICA SL
Apoderado
- Delgado-torronteras Castaño Andres Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28789 , F 203, S 8, H M 518369, I/A 2 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-28
Información de DELGADO-TORRONTERAS CASTAÑO ANDRES VICENTE
Mostramos los datos de DELGADO-TORRONTERAS CASTAÑO ANDRES VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELGADO-TORRONTERAS CASTAÑO ANDRES VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos