DELGADO TORRE ANGEL MARIA
Informe ejecutivo de DELGADO TORRE ANGEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DELGADO TORRE ANGEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES BURGOS SUR 2023 SL | Administrador Solidario | 28/04/2023 | |
CONSTRUCCIONES Y OBRAS HUELGAS SL | Administrador Solidario | 22/07/2022 | |
CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACION CALVO SL | Administrador Solidario | 22/07/2022 | |
INVER CESA 2016 SL | Administrador Solidario | 08/09/2016 | |
BUPROCON 2006 SL | Administrador Solidario | 06/09/2011 |
VINCULACIONES DE DELGADO TORRE ANGEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELGADO TORRE ANGEL MARIA
Empresa: PROMOCIONES BURGOS SUR 2023 SL
Administrador Solidario
- Delgado Torre Angel Maria
- Hernandez Arribas Maria Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 808, L 599, F 180, S 8, H BU 19314, I/A 1 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-09
Administrador Solidario
- Calvo Iglesias Maria Umbelina
- Delgado Torre Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 394, L 185, F 139, S 8, H BU 6449, I/A 5 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-09
Empresa: CONSTRUCCIONES Y OBRAS HUELGAS SL
Administrador Solidario
- Calvo Iglesias Maria Umbelina
- Delgado Torre Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346, L 137, F 23, S 8, H BU 4790, I/A 4 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-09
Empresa: COMERCIALIZACIONES PERLADO SL
Liquidador Unico
- Delgado Torre Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672, L 463, F 9, S 8, H BU 15226, I/A 3 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-09
Empresa: COMERCIALIZACIONES PERLADO SL
Administrador Solidario
- Delgado Torre Angel Maria
- Delgado Torre Eufrasio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672, L 463, F 9, S 8, H BU 15226, I/A 3 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-09
Empresa: COMERCIALIZACIONES PERLADO SL
Administrador Solidario
- Delgado Torre Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672, L 463, F 9, S 8, H BU 15226, I/A 2 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-09
Empresa: INVER CESA 2016 SL
Administrador Solidario
- Delgado Calvo Casilda
- Delgado Torre Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 719, L 510, F 172, S 8, H BU 16652, I/A 1 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-09
Empresa: BUPROCON 2006 SL
Administrador Solidario
- Delgado Torre Angel Maria
- Delgado Torre Eufrasio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547, L 338, F 21, S 8, H BU 11283, I/A 2 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-09
Empresa: BUPROCON 2006 SL
Administrador Unico
- Delgado Torre Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547, L 338, F 21, S 8, H BU 11283, I/A 2 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-09
Empresa: BUPROCON OBRAS SL
Liquidador
- Delgado Torre Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 425, L 216, F 187, S 8, H BU 7427, I/A 2 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-09
VER MAS ACTOS
Información de DELGADO TORRE ANGEL MARIA
Mostramos los datos de DELGADO TORRE ANGEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELGADO TORRE ANGEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos