DELGADO RIBELLES ALVARO
Informe ejecutivo de DELGADO RIBELLES ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DELGADO RIBELLES ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMARGUILLOS SL | Administrador Solidario | 10/11/2015 | |
CERVECERIAS DEL PONIENTE SL | Administrador Unico | 07/10/2014 |
VINCULACIONES DE DELGADO RIBELLES ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELGADO RIBELLES ALVARO
Empresa: UTILBOX SL
Consejero
- Delgado Ribelles Alvaro
- Perez Guzman Luis Astolfi
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1165 , F 85, S 8, H CA 7698, I/A 18 (18/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-11
Empresa: AMARGUILLOS SL
Administrador Solidario
- Delgado Ribelles Alvaro
- Delgado Ribelles Jose Pio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2203 , F 80, S 8, H SE 23980, I/A 6 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-41
Empresa: AMARGUILLOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Delgado Ribelles Alfredo
- Delgado Ribelles Alvaro
Consejero
- Delgado Ribelles Alfredo
- Delgado Ribelles Alvaro
- Delgado Ribelles Jose Pio
Presidente
Secretario
- Delgado Ribelles Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2203 , F 80, S 8, H SE 23980, I/A 6 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-41
Empresa: CERVECERIAS DEL PONIENTE SL
Administrador Unico
- Delgado Ribelles Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5919 , F 50, S 8, H SE102676, I/A 1 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-41
Empresa: AMARGUILLOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Delgado Ribelles Alfredo
- Delgado Ribelles Alvaro
Consejero
- Delgado Ribelles Alfredo
- Delgado Ribelles Alvaro
- Delgado Ribelles Jose Pio
Presidente
Secretario
- Delgado Ribelles Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2203 , F 80, S 8, H SE 23980, I/A 5 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-41
Información de DELGADO RIBELLES ALVARO
Mostramos los datos de DELGADO RIBELLES ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELGADO RIBELLES ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos