DELGADO PLATA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de DELGADO PLATA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DELGADO PLATA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DULCES LOS MANCHEGOS SL | Administrador Unico | 26/08/2013 |
VINCULACIONES DE DELGADO PLATA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELGADO PLATA MIGUEL ANGEL
Empresa: DULCES LOS MANCHEGOS SL
Administrador Unico
- Delgado Plata Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 185 , F 64, S 8, H CR 6805, I/A 5 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-13
Empresa: LUMANCHA SLL
Administrador Solidario
- Delgado Plata Miguel Angel
- Ruiz Pinilla Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 128, S 8, H CR 9602, I/A 7 (12/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-13
Administrador Solidario
- Delgado Plata Miguel Angel
- Gonzalez De La Torre Juana
- Ruiz Pinilla Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 496 , F 42, S 8, H CR 19538, I/A 2 (04/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-13
Administrador Solidario
- Delgado Plata Miguel Angel
- Gonzalez De La Torre Juana
- Ruiz Pinilla Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 496 , F 42, S 8, H CR 19538, I/A 1 (28/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-13
Información de DELGADO PLATA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de DELGADO PLATA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELGADO PLATA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos