DELGADO OJEDA MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de DELGADO OJEDA MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE DELGADO OJEDA MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
G2J INVESTORS & MNGM SERVICES SL | Apoderado | 24/08/2023 | |
ZI JO TRADING SL | Apoderado | 13/04/2022 | |
MARLON MARKETING SL | Apoderado | 11/07/2017 |
VINCULACIONES DE DELGADO OJEDA MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELGADO OJEDA MARIA ANGELES
Empresa: FLA TAM SL
Liquidador
- Delgado Ojeda Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 55069, I/A 4 (29/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-35
Empresa: G2J INVESTORS & MNGM SERVICES SL
Apoderado
- Delgado Ojeda Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2329 , F 73, S 8, H GC 61556, I/A 3 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-35
Empresa: KYLEKIAN CANARIAS SL
Liquidador
- Delgado Ojeda Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2273 , F 192, S 8, H GC 58618, I/A 2 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-35
Empresa: FLA TAM SL
Apoderado
- Delgado Ojeda Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2209 , F 61, S 8, H GC 55069, I/A 3 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-35
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arostegui Argaluza Maria Victoria
- ASESORES TRIBUTARIOS TEFICO SL
- ASESORIA LIZARDI SL
- Asesoria Y Gestion De Patrimonios De Entidades Rel
- AXENTES FINANCEIROS DE BALTAR SL
- Barriada Garcia Pedro
- Beltran Benitez Vicente
- CAFARES SL
- Campos De Palacios Asesores Correduria De Seguros
- Castell Amengual Maria
- Delgado Ojeda Maria Angeles
- Fernandez Rodriguez Trinidad
- FERTAPDO SL
- FINACO ASESORES SL
- Garcia Alvarez Rementeria Antonio
- Gascon Val Jesus
- GASSO SOLE CONSULTORS SL
- GESTAE VALENCIA SL
- Gonzalez Jimenez Francisco
- IBERFIS GESTION FINANCIERA SL
- Juan Tortosa Federico
- Lopez Garcia Andres
- MARNAT INVERSIONES SL
- Mendez Hernandez Cayetano
- Morejon Altura Jose Carlos
- Muñoz Ezquerro Jose Manuel
- Navarro Unamunzaga Francisco Javier
- Rodriguez Rodriguez Juan Carlos
- Sahun Jove Inmaculada
- SERBANASER 2000 SL
- Soto Pastor Rafael
- STUDIUM CONSULTORES VALLADOLID SL L
- TOT GESTIO ROMIA LLOP SL
- Vega Rodriguez Regina Dominica
- VIALEX BUSINESS CONSULTING SL
- VIVIAL ASESORAMIENTO Y ALQUILER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6084 , F 41, S 8, H BI 17,A , I/ 4344 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-48
Empresa: ZI JO TRADING SL
Apoderado
- Delgado Ojeda Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2123 , F 23, S 8, H GC 50284, I/A 3 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-35
Empresa: EXELLENCE HOUSE SL
Liquidador
- Delgado Ojeda Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2210 , F 147, S 8, H GC 55164, I/A 2 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-35
Empresa: EXELLENCE GOLD SL
Liquidador
- Delgado Ojeda Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2210 , F 144, S 8, H GC 55163, I/A 2 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-35
Empresa: RESTAURANTES NITO`S SL
Liquidador
- Delgado Ojeda Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1410 , F 130, S 8, H GC 7583, I/A 10 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-35
Empresa: MOBIMPIRE SL
Liquidador
- Delgado Ojeda Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2136 , F 132, S 8, H GC 51031, I/A 4 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-35
VER MAS ACTOS
Información de DELGADO OJEDA MARIA ANGELES
Mostramos los datos de DELGADO OJEDA MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELGADO OJEDA MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos