DELGADO MARIN RAFAEL
Informe ejecutivo de DELGADO MARIN RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DELGADO MARIN RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INNOVACION Y ARQUITECTURA SOSTENIBLE SL | Administrador Unico | 28/01/2020 | |
DELCAR-2018 SL | Socio | 12/04/2018 | |
DELCAR-2018 SL | Administrador Unico | 12/04/2018 |
VINCULACIONES DE DELGADO MARIN RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELGADO MARIN RAFAEL
Administrador Unico
- Delgado Marin Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6824 , F 187, S 8, H SE124480, I/A 1 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-41
Empresa: FERRIDEL SL
Administrador Solidario
- Delgado Marin Rafael
- Garcia Ferrera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6314 , F 52, S 8, H SE112335, I/A 2 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-41
Empresa: DELCAR-2018 SL
Administrador Unico
- Delgado Marin Rafael
Socio
- Delgado Marin Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6534 , F 10, S 8, H SE117400, I/A 1 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-41
Empresa: DELCAR-2018 SL
Socio Único
- Delgado Marin Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6534 , F 10, S 8, H SE117400, I/A 1 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-41
Empresa: FERRIDEL SL
Administrador Solidario
- Delgado Marin Rafael
- Garcia Ferrera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6314 , F 50, S 8, H SE112335, I/A 1 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-41
Información de DELGADO MARIN RAFAEL
Mostramos los datos de DELGADO MARIN RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELGADO MARIN RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos