DELGADO LOPEZ DAVID FERNANDO
Informe ejecutivo de DELGADO LOPEZ DAVID FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE DELGADO LOPEZ DAVID FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAREFOOD BIO SL | REPR.143 RRM | 21/08/2024 | |
BETRIXMED SL | REPR.143 RRM | 20/04/2022 | |
INCO BUILDING CONNECTIONS SL | Apoderado Solidario | 07/11/2019 | |
ATLETIS ADVANCED TRACK COMPONENTS SL | Administrador Unico | 24/10/2017 | |
YCARE 2015 SL | Apoderado Solidario | 07/12/2015 | |
GLOBAL CONSULTING HOLD SL | Administrador Solidario | 27/10/2015 | |
AUDILEGALIA SLP | Administrador Unico | 06/04/2013 |
VINCULACIONES DE DELGADO LOPEZ DAVID FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELGADO LOPEZ DAVID FERNANDO
Empresa: CAREFOOD BIO SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Delgado Lopez David Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 553446, I/A 2 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-08
Empresa: REAPPTION EUROPE SL
Administrador Unico
Representante
- Delgado Lopez David Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45187 , F 181, S 8, H M 795173, I/A 2 (30/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-28
Empresa: URBAN HEALTH FARMS BARCELONA SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Delgado Lopez David Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48251 , F 38, S 8, H B 577483, I/A 2 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-08
Empresa: DISRUP TT GLOBAL SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Delgado Lopez David Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48175 , F 148, S 8, H B 574778, I/A 2 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-08
Empresa: REAPPTION EUROPE SL
Administrador Unico
Representante
- Delgado Lopez David Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45187 , F 180, S 8, H M 795173, I/A 1 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-28
Empresa: GLOBAL CONSULTING BCN SL
Apoderado Solidario
- Delgado Lopez David Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48703 , F 71, S 8, H B 363213, I/A 9 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-08
Empresa: GESEM ASESORES TECNICOS SL
Administrador Unico
- Delgado Lopez David Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23335 , F 120, S 8, H B 51299, I/A 9 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-08
Empresa: GLOBAL CONSULTING BCN SL
Administrador Solidario
- Alsina Carbonell Francesc Xavier
- Delgado Lopez David Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40189 , F 9, S 8, H B 363213, I/A 7 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-08
Empresa: GESEM ASESORES TECNICOS SL
Administrador Unico
- Delgado Lopez David Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23335 , F 119, S 8, H B 51299, I/A 6 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-08
Empresa: BETRIXMED SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Delgado Lopez David Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48270 , F 69, S 8, H B 578187, I/A 1 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-08
VER MAS ACTOS
Información de DELGADO LOPEZ DAVID FERNANDO
Mostramos los datos de DELGADO LOPEZ DAVID FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELGADO LOPEZ DAVID FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos