DELGADO LOPEZ DAVID F
Informe ejecutivo de DELGADO LOPEZ DAVID F
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DELGADO LOPEZ DAVID F
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RM STRATEGY GLOBAL SERVICES SL | Administrador Solidario | 02/02/2024 | |
AUDILEGALIA SLP | Apoderado | 22/02/2010 |
VINCULACIONES DE DELGADO LOPEZ DAVID F
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELGADO LOPEZ DAVID F
Empresa: RM STRATEGY GLOBAL SERVICES SL
Administrador Solidario
- Alsina Carbonell Xavier
- Delgado Lopez David F
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47092 , F 138, S 8, H B 540841, I/A 2 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-08
Administrador Mancomunado
- Delgado Lopez David F
- Ripoll Valls Maria Teresa
- Rodriguez Riquelme Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40212 , F 209, S 8, H B 359428, I/A 4 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-08
Empresa: BARCINO DECORACION SL
Administrador Unico
- Delgado Lopez David F
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43215 , F 12, S 8, H B 427310, I/A 3 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-08
Empresa: BLUE ARPON SL
Administrador Unico
- Delgado Lopez David F
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43215 , F 11, S 8, H B 427310, I/A 2 (19/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-189-08
Administrador Mancomunado
- Delgado Lopez David F
- Ripoll Valls Maria Teresa
- Rodriguez Riquelme Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40212 , F 208, S 8, H B 359428, I/A 3 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-08
Empresa: M BORSO & DELGADO AUDITORES SLP
Apoderado
- Delgado Lopez David F
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40693 , F 73, S 8, H B 264077, I/A 8 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-08
Información de DELGADO LOPEZ DAVID F
Mostramos los datos de DELGADO LOPEZ DAVID F que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELGADO LOPEZ DAVID F, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos