DELGADO JODAR MARINA
Informe ejecutivo de DELGADO JODAR MARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DELGADO JODAR MARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPECIALIDADES GRAFICAS PARA EDITORIALES SA | Administrador Unico | 13/04/2022 | |
BUCHBLOCK SL | Apoderado Solidario | 04/08/2021 | |
ESPECIALIDADES GRAFICAS PARA EDITORIALES SA | Apoderado Solidario | 13/07/2021 | |
PREIMBOOK SL | Apoderado Solidario | 28/06/2021 | |
COLOUR PRINTING SERVICE SL | Administrador Unico | 28/06/2021 |
VINCULACIONES DE DELGADO JODAR MARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELGADO JODAR MARINA
Administrador Unico
- Delgado Jodar Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32986 , F 123, S 8, H B 51576, I/A 41 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-08
Empresa: BUCHBLOCK SL
Apoderado Solidario
- Delgado Jodar Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47917 , F 109, S 8, H B 566330, I/A 2 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-08
Apoderado Solidario
- Delgado Jodar Eulalia
- Delgado Jodar Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31052 , F 20, S 8, H B 51576, I/A 40 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-08
Empresa: PREIMBOOK SL
Apoderado Solidario
- Delgado Jodar Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40159 , F 81, S 8, H B 362377, I/A 6 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-08
Empresa: COLOUR PRINTING SERVICE SL
Administrador Unico
- Delgado Jodar Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23275 , F 135, S 8, H B 50185, I/A 10 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-08
Administrador Unico
- Delgado Jodar Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31052 , F 20, S 8, H B 51576, I/A 37 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Administrador Unico
- Delgado Jodar Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31052 , F 18, S 8, H B 51576, I/A 33 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-08
Información de DELGADO JODAR MARINA
Mostramos los datos de DELGADO JODAR MARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELGADO JODAR MARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos