DELGADO GUIJARRO GONZALO
Informe ejecutivo de DELGADO GUIJARRO GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DELGADO GUIJARRO GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WOLLY CORP SL | Apoderado Solidario | 29/06/2023 | |
WOLLY CORP SL | Presidente | 29/06/2023 | |
WOLLY CORP SL | Consejero | 14/05/2021 | |
RUFUS CREW SL | Administrador Solidario | 07/07/2020 |
VINCULACIONES DE DELGADO GUIJARRO GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELGADO GUIJARRO GONZALO
Empresa: MOBIUS DIVERSOS SL
Apoderado Solidario
- Delgado Guijarro Gonzalo
- Oliveros Del Castillo Jorge Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41931 , F 115, S 8, H M 742514, I/A 4 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-28
Empresa: MOBIUS DIVERSOS SL
Presidente
- Delgado Guijarro Gonzalo
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41931 , F 115, S 8, H M 742514, I/A 3 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-28
Empresa: MOBIUS DIVERSOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Delgado Guijarro Gonzalo
- Oliveros Del Castillo Jorge Iñigo
- Perez Granero Fernando
- Piñera Lucas Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41931 , F 111, S 8, H M 742514, I/A 1 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: RUFUS CREW SL
Administrador Solidario
- Delgado Guijarro Gonzalo
- Oliveros Del Castillo Jorge Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40667 , F 80, S 8, H M 721707, I/A 1 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-28
Empresa: COTTON & BUTTON SL
Liquidador
- Delgado Guijarro Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29312 , F 86, S 8, H M 527619, I/A 2 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-28
Empresa: COTTON & BUTTON SL
Administrador Solidario
- Delgado Guijarro Gonzalo
- Fernandez Delgado Pablo
- Gutierrez Vazquez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29312 , F 86, S 8, H M 527619, I/A 2 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-28
Empresa: COTTON & BUTTON SL
Administrador Solidario
- Delgado Guijarro Gonzalo
- Fernandez Delgado Pablo
- Gutierrez Vazquez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29312 , F 85, S 8, H M 527619, I/A 1 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-28
Información de DELGADO GUIJARRO GONZALO
Mostramos los datos de DELGADO GUIJARRO GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELGADO GUIJARRO GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos