DELGADO GARCIA MARIA ESTHER
Informe ejecutivo de DELGADO GARCIA MARIA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DELGADO GARCIA MARIA ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENAULT ESPAÑA COMERCIAL SA | Apoderado Mancomunado | 15/02/2023 | |
RENAULT ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 06/02/2023 | |
HORSE POWERTRAIN SOLUTIONS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/02/2023 | |
ELTO IBERIA SL | Apoderado | 02/02/2023 | |
RENAULT ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 05/05/2021 | |
RENAULT ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 15/10/2020 | |
RENAULT ESPAÑA COMERCIAL SA | Apoderado Solidario | 13/10/2020 | |
SODICAM ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/03/2015 | |
RENAULT ESPAÑA COMERCIAL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/09/2014 | |
RENAULT ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/07/2014 |
VINCULACIONES DE DELGADO GARCIA MARIA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELGADO GARCIA MARIA ESTHER
Empresa: HORSE POWERTRAIN SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Delgado Garcia Maria Esther
- Laroche Gilles Marcel Daniel
- Palmero Fernandez Jose Luis
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VA 33514, I/A 46 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-134-47
Empresa: RENAULT ESPAÑA COMERCIAL SA
Apoderado Mancomunado
- Delgado Garcia Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 28, S 8, H VA 4629, I/A 377 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-47
Empresa: RENAULT ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Delgado Garcia Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1555 , F 137, S 8, H VA 240, I/A 1001 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-47
Empresa: NEW H POWERTRAIN HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Delgado Garcia Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1623 , F 171, S 8, H VA 33513, I/A 6 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-47
Empresa: RT POWERTRAIN SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Delgado Garcia Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1623 , F 218, S 8, H VA 33514, I/A 7 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-47
Empresa: ELTO IBERIA SL
Apoderado
- Delgado Garcia Maria Esther
- Garcia Garcia Eduardo
- Guardia Abad Maria Dolores
- Mascarell Gurumeta Eduardo
- Menor Gomez Carlos
- Rios Rodriguez Mauricio
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42113 , F 193, S 8, H M 743213, I/A 6 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Empresa: RENAULT CONSULTING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35988 , F 12, S 8, H M 170336, I/A 91 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-28
Empresa: RENAULT ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1555 , F 123, S 8, H VA 240, I/A 960 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-47
Empresa: RENAULT ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Delgado Garcia Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1555 , F 116, S 8, H VA 240, I/A 943 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-47
Empresa: RENAULT ESPAÑA COMERCIAL SA
Apoderado Solidario
- Delgado Garcia Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 11, S 8, H VA 4629, I/A 338 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-47
VER MAS ACTOS
Información de DELGADO GARCIA MARIA ESTHER
Mostramos los datos de DELGADO GARCIA MARIA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELGADO GARCIA MARIA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos