DELGADO FUEYO SANTIAGO BERNARDO
Informe ejecutivo de DELGADO FUEYO SANTIAGO BERNARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DELGADO FUEYO SANTIAGO BERNARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTROMECANICA PIÑERA SL | Administrador Unico | 30/07/2019 | 08/03/2024 |
ELECTROMECANICA PIÑERA SL | Socio Unico | 30/07/2019 | 08/03/2024 |
ELECTROMIERES SL | Administrador Solidario | 30/10/2019 | 10/07/2023 |
VINCULACIONES DE DELGADO FUEYO SANTIAGO BERNARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELGADO FUEYO SANTIAGO BERNARDO
Empresa: ELECTROMECANICA PIÑERA SL
Administrador Unico
- Delgado Fueyo Santiago Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4362 , F 48, S 8, H AS 55412, I/A 2 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-33
Empresa: ELECTROMIERES SL
Administrador Solidario
- Delgado Fueyo Santiago Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2059 , F 61, S 8, H AS 796, I/A 7 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-33
Empresa: ELECTROMIERES SL
Administrador Solidario
- Delgado Fueyo Santiago Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2059 , F 61, S 8, H AS 796, I/A 6 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-33
Empresa: ELECTROMECANICA PIÑERA SL
Administrador Unico
- Delgado Fueyo Santiago Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4362 , F 45, S 8, H AS 55412, I/A 1 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-33
Empresa: ELECTROMECANICA PIÑERA SL
Socio Único
- Delgado Fueyo Santiago Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4362 , F 45, S 8, H AS 55412, I/A 1 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-33
Información de DELGADO FUEYO SANTIAGO BERNARDO
Mostramos los datos de DELGADO FUEYO SANTIAGO BERNARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELGADO FUEYO SANTIAGO BERNARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos