DELGADO FERNANDEZ ROSA MARIA
Informe ejecutivo de DELGADO FERNANDEZ ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DELGADO FERNANDEZ ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES RECORD MOVIL SL | Apoderado | 17/10/2018 | |
CODE BLEU SL | Administrador Unico | 14/06/2012 |
VINCULACIONES DE DELGADO FERNANDEZ ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELGADO FERNANDEZ ROSA MARIA
Empresa: TALLERES RECORD MOVIL SL
Apoderado
- Delgado Fernandez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644, L 211, F 48, S 8, H CS 5667, I/A 3 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-12
Empresa: CODE BLEU SL
Administrador Unico
- Delgado Fernandez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11472 , F 182, S 8, H M 180119, I/A 12 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-28
Empresa: BERNAL & IRIARTE SL
Administrador Solidario
- Bernal Almenara Jose Antonio
- Bernal Delgado Maria De La Columna
- Delgado Fernandez Rosa Maria
- Iriarte Rodrigo Alberto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2751 , F 155, S 8, H Z 30474, I/A 2 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-50
Empresa: SCOTTDALE LONDON SL
Liquidador
- Delgado Fernandez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26684 , F 217, S 8, H M 480913, I/A 3 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-28
Empresa: SCOTTDALE LONDON SL
Administrador Unico
- Delgado Fernandez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26684 , F 217, S 8, H M 480913, I/A 3 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-28
Empresa: SCOTTDALE LONDON SL
Administrador Unico
- Delgado Fernandez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26684 , F 215, S 8, H M 480913, I/A 1 (08/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-28
Empresa: SCOTTDALE LONDON SL
Socio Único
- Delgado Fernandez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26684 , F 215, S 8, H M 480913, I/A 1 (08/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-28
Información de DELGADO FERNANDEZ ROSA MARIA
Mostramos los datos de DELGADO FERNANDEZ ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELGADO FERNANDEZ ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos