DELGADO EZTALA IGNACIO
Informe ejecutivo de DELGADO EZTALA IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DELGADO EZTALA IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IGESLEC SISTEMAS SL | Socio Unico | 06/03/2019 | 16/01/2024 |
IGESLEC SISTEMAS SL | Administrador Unico | 06/03/2019 | 16/01/2024 |
IGESLEC SISTEMAS SL | Administrador Solidario | 14/05/2018 | 06/03/2019 |
GADESA SISTEMAS Y AUTOMATIZACION SL | Liquidador | 27/10/2014 | 27/10/2014 |
GADESA SISTEMAS Y AUTOMATIZACION SL | Administrador Solidario | 01/07/2014 | 27/10/2014 |
NORTE DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTROMONTAJES SL | Liquidador | 28/10/2013 | 28/10/2013 |
LAZKAONET INFORMATICA SL | Liquidador | 30/01/2009 | 30/01/2009 |
LAZKAONET INFORMATICA SL | Administrador Solidario | 30/01/2009 |
VINCULACIONES DE DELGADO EZTALA IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELGADO EZTALA IGNACIO
Empresa: IGESLEC SISTEMAS SL
Administrador Unico
- Delgado Eztala Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2849 , F 88, S 8, H SS 40513, I/A 4 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-20
Empresa: IRAMI SISTEMAS SL
Administrador Unico
- Delgado Eztala Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2849 , F 87, S 8, H SS 40513, I/A 2 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-20
Empresa: IRAMI SISTEMAS SL
Administrador Solidario
- Delgado Eztala Ignacio
- Garcia Habas Juan Miguel
- Zorrilla Dominguez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2849 , F 87, S 8, H SS 40513, I/A 2 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-20
Empresa: IRAMI SISTEMAS SL
Socio Único
- Delgado Eztala Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2849 , F 87, S 8, H SS 40513, I/A 2 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-20
Empresa: IRAMI SISTEMAS SL
Administrador Solidario
- Delgado Eztala Ignacio
- Garcia Habas Juan Miguel
- Zorrilla Dominguez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2849 , F 86, S 8, H SS 40513, I/A 1 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-20
Empresa: GADESA SISTEMAS Y AUTOMATIZACION SL
Liquidador
- Delgado Eztala Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2657 , F 146, S 8, H SS 36537, I/A 2 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-20
Empresa: GADESA SISTEMAS Y AUTOMATIZACION SL
Administrador Solidario
- Auzmendi Goicoechea Maria Aranzazu
- Delgado Eztala Ignacio
Liquidador
- Delgado Eztala Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2657 , F 146, S 8, H SS 36537, I/A 2 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-20
Empresa: GADESA SISTEMAS Y AUTOMATIZACION SL
Administrador Solidario
- Auzmendi Goicoechea Maria Aranzazu
- Delgado Eztala Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2657 , F 145, S 8, H SS 36537, I/A 1 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-20
Liquidador
- Delgado Eztala Ignacio
- Hernandez Macias Harkaitz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1967 , F 126, S 8, H SS 20855, I/A 7 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-20
Administrador Solidario
Liquidador
- Delgado Eztala Ignacio
- Hernandez Macias Harkaitz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1967 , F 126, S 8, H SS 20855, I/A 7 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-20
VER MAS ACTOS
Información de DELGADO EZTALA IGNACIO
Mostramos los datos de DELGADO EZTALA IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELGADO EZTALA IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos