DELGADO DIEZ OSCAR
Informe ejecutivo de DELGADO DIEZ OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DELGADO DIEZ OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUSTINO DELGADO SL | Administrador Mancomunado | 17/10/2019 | |
DELGADO HAIR SL | Administrador Mancomunado | 09/08/2019 | |
DELGADO HAIR SL | Apoderado Solidario | 28/04/2015 |
VINCULACIONES DE DELGADO DIEZ OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELGADO DIEZ OSCAR
Empresa: JUSTINO DELGADO SL
Administrador Mancomunado
- Delgado Diez Juan Carlos
- Delgado Diez Maria Yolanda
- Delgado Diez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4813 , F 153, S 8, H M 79018, I/A 8 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-28
Empresa: JUSTINO DELGADO SL
Administrador Mancomunado
- Delgado Diez Juan Carlos
- Delgado Diez Maria Yolanda
- Delgado Diez Nuria
- Delgado Diez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4813 , F 153, S 8, H M 79018, I/A 8 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-28
Empresa: DELGADO HAIR SL
Administrador Mancomunado
- Delgado Diez Juan Carlos
- Delgado Diez Maria Yolanda
- Delgado Diez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33421 , F 35, S 8, H M 601626, I/A 2 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-28
Empresa: DELGADO HAIR SL
Administrador Mancomunado
- Delgado Diez Juan Carlos
- Delgado Diez Maria Yolanda
- Delgado Diez Nuria
- Delgado Diez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33421 , F 35, S 8, H M 601626, I/A 2 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-28
Empresa: DELGADO HAIR SL
Administrador Mancomunado
- Delgado Diez Juan Carlos
- Delgado Diez Maria Yolanda
- Delgado Diez Nuria
- Delgado Diez Oscar
Apoderado Solidario
- Delgado Diez Juan Carlos
- Delgado Diez Maria Yolanda
- Delgado Diez Nuria
- Delgado Diez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33421 , F 31, S 8, H M 601626, I/A 1 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-28
Empresa: EL MUNDO DEL CABELLO SL
Administrador Mancomunado
- Delgado Diez Juan Carlos
- Delgado Diez Maria Yolanda
- Delgado Diez Nuria
- Delgado Diez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4813 , F 151, S 8, H M 79018, I/A 5 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-28
Información de DELGADO DIEZ OSCAR
Mostramos los datos de DELGADO DIEZ OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELGADO DIEZ OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos