DELGADO CAMINO INMACULADA
Informe ejecutivo de DELGADO CAMINO INMACULADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DELGADO CAMINO INMACULADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CASA DE LAS PINTURAS SL | Socio Unico | 18/01/2019 | 05/02/2019 |
LA CASA DE LAS PINTURAS SL | Administrador Unico | 23/11/2009 | 14/12/2011 |
LA CASA DE LAS PINTURAS SL | Administrador Solidario | 23/11/2009 |
VINCULACIONES DE DELGADO CAMINO INMACULADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELGADO CAMINO INMACULADA
Empresa: LA CASA DE LAS PINTURAS SL
Socio Único
- Delgado Camino Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 153, S 8, H GC 3208, I/A 22 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-35
Empresa: LA CASA DE LAS PINTURAS SL
Administrador Unico
- Delgado Camino Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 119, S 8, H GC 3208, I/A 13 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-35
Empresa: LA CASA DE LAS PINTURAS SL
Administrador Unico
- Delgado Camino Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 119, S 8, H GC 3208, I/A 12º (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-35
Empresa: LA CASA DE LAS PINTURAS SL
Administrador Solidario
- Delgado Camino Inmaculada
- Martin Betancor Orencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 119, S 8, H GC 3208, I/A 12º (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-35
Información de DELGADO CAMINO INMACULADA
Mostramos los datos de DELGADO CAMINO INMACULADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELGADO CAMINO INMACULADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos