DELFA REYES AGUSTIN
Informe ejecutivo de DELFA REYES AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DELFA REYES AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA | Apoderado Mancomunado | 22/10/2019 | |
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA | Apoderado Solidario | 27/06/2019 |
VINCULACIONES DE DELFA REYES AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELFA REYES AGUSTIN
Empresa: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA
Apoderado Mancomunado
- Bonet Gambins Antoni
- Delfa Reyes Agustin
- Martin Piñuela Alvaro
- Pereira Lopez Felix
- Torres Casas Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36945 , F 59, S 8, H M 59261, I/A 740 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Empresa: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA
Apoderado Solidario
- Delfa Reyes Agustin
- Torres Casas Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36945 , F 56, S 8, H M 59261, I/A 728 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-28
Empresa: DELSA E-GOURMET SL
Administrador Solidario
- Delfa Reyes Agustin
- Salado Barranco Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30982 , F 1, S 8, H M 557623, I/A 2 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-28
Apoderado
- Delfa Reyes Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27599 , F 14, S 8, H M 497360, I/A 6 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-28
Empresa: DELSA E-GOURMET SL
Administrador Solidario
- Delfa Reyes Agustin
- Salado Barranco Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30982 , F 1, S 8, H M 557623, I/A 1 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
Apoderado
- Delfa Reyes Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27599 , F 12, S 8, H M 497360, I/A 3 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Información de DELFA REYES AGUSTIN
Mostramos los datos de DELFA REYES AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELFA REYES AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos