DELEYTO GODINO LUIS FERNANDO
Informe ejecutivo de DELEYTO GODINO LUIS FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DELEYTO GODINO LUIS FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEGO SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 17/12/2018 | |
DEGO SERVICIOS INTEGRALES SL | Socio Unico | 04/05/2016 |
VINCULACIONES DE DELEYTO GODINO LUIS FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELEYTO GODINO LUIS FERNANDO
Empresa: DEGO SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Deleyto Godino Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34692 , F 213, S 8, H M 624021, I/A 3 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Empresa: DEGO SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Deleyto Godino Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34692 , F 212, S 8, H M 624021, I/A 2 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
Empresa: DEGO SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Deleyto Godino Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34692 , F 210, S 8, H M 624021, I/A 1 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-28
Empresa: DEGO SERVICIOS INTEGRALES SL
Socio Único
- Deleyto Godino Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34692 , F 210, S 8, H M 624021, I/A 1 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-28
Empresa: RON REFORMAS Y OBRA NUEVA SL
Administrador Unico
- Deleyto Godino Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27181 , F 75, S 8, H M 489692, I/A 3 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-28
Empresa: RON REFORMAS Y OBRA NUEVA SL
Administrador Unico
- Deleyto Godino Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27181 , F 75, S 8, H M 489692, I/A 2 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-28
Información de DELEYTO GODINO LUIS FERNANDO
Mostramos los datos de DELEYTO GODINO LUIS FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELEYTO GODINO LUIS FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos