DELAMO GUERRERO JUAN DOMINGO
Informe ejecutivo de DELAMO GUERRERO JUAN DOMINGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DELAMO GUERRERO JUAN DOMINGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMEA SL | Socio Unico | 24/09/2021 | |
IMEA SL | Administrador Unico | 24/09/2021 | |
INDUSTRIES METALLIQUES EURO AFRICAINES SL | Administrador Unico | 22/10/2019 | |
FACTORY DELAMO SL | Socio Unico | 03/03/2016 | |
FACTORY DELAMO SL | Administrador Unico | 03/03/2016 |
VINCULACIONES DE DELAMO GUERRERO JUAN DOMINGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELAMO GUERRERO JUAN DOMINGO
Empresa: IMEA SL
Administrador Unico
- Delamo Guerrero Juan Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11053, L 8331, F 161, S 8, H V 200473, I/A 1 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-46
Empresa: IMEA SL
Socio Único
- Delamo Guerrero Juan Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11053, L 8331, F 161, S 8, H V 200473, I/A 1 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-46
Administrador Unico
- Delamo Guerrero Juan Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10735, L 8015, F 185, S 8, H V 189904, I/A 1 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-46
Empresa: FACTORY DELAMO SL
Administrador Unico
- Delamo Guerrero Juan Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10090, L 7372, F 137, S 8, H V 169646, I/A 1 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-46
Empresa: FACTORY DELAMO SL
Socio Único
- Delamo Guerrero Juan Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10090, L 7372, F 137, S 8, H V 169646, I/A 1 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-46
Empresa: JUAN DELAMO SL
Liquidador
- Delamo Guerrero Juan Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8796, L 6082, F 96, S 8, H V 125875, I/A 2 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-46
Empresa: JUAN DELAMO SL
Administrador Unico
- Delamo Guerrero Juan Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8796, L 6082, F 96, S 8, H V 125875, I/A 2 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-46
Información de DELAMO GUERRERO JUAN DOMINGO
Mostramos los datos de DELAMO GUERRERO JUAN DOMINGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELAMO GUERRERO JUAN DOMINGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos