DELAHAYE BERNARD JEAN RENE
Informe ejecutivo de DELAHAYE BERNARD JEAN RENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DELAHAYE BERNARD JEAN RENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACI WORLDWIDE IBERICA SL | Apoderado | 16/02/2012 | |
ACI WORLDWIDE IBERICA SL | Apoderado | 12/05/2011 | 16/02/2012 |
ACI WORLDWIDE IBERICA SL | Presidente | 13/11/2009 | 16/02/2012 |
ACI WORLDWIDE IBERICA SL | Consejero | 13/11/2009 | 16/02/2012 |
ACI WORLDWIDE IBERICA SL | Apoderado | 13/11/2009 | 16/02/2012 |
ACI SOLUCIONES SL | Consejero | 11/11/2009 | 21/09/2010 |
ACI SOLUCIONES SL | Presidente | 11/11/2009 | 21/09/2010 |
VINCULACIONES DE DELAHAYE BERNARD JEAN RENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELAHAYE BERNARD JEAN RENE
Empresa: ACI WORLDWIDE IBERICA SL
Apoderado
- Delahaye Bernard Jean Rene
- Delahaye Bernard Jean Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26196 , F 181, S 8, H M 291198, I/A 15 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-28
Empresa: ACI WORLDWIDE IBERICA SL
Consejero
- Delahaye Bernard Jean Rene
Presidente
- Delahaye Bernard Jean Rene
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26196 , F 181, S 8, H M 291198, I/A 15 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-28
Empresa: ACI WORLDWIDE IBERICA SL
Apoderado
- Aci Worldwide B.V
- Aci Worldwide (emea) Ltd
- Delahaye Bernard Jean Rene
- Docker Simon
- Kellaway Helen
- Rigby Neil
- Ware Stephen
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26196 , F 180, S 8, H M 291198, I/A 14 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-28
Empresa: ACI SOLUCIONES SL
Consejero
- De La Viuda Martinez Alfonso
- Delahaye Bernard Jean Rene
- King Dave
- Ortiz Pelaez Luis Carlos
- Quilez Nuñez Jose Enrique
- Rowley Phyllis
Presidente
- Delahaye Bernard Jean Rene
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15930 , F 113, S 8, H M 269317, I/A 14 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-28
Empresa: ACI WORLDWIDE IBERICA SL
Apoderado
- Delahaye Bernard Jean Rene
Consejero
- Delahaye Bernard Jean Rene
Presidente
- Delahaye Bernard Jean Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26196 , F 178, S 8, H M 291198, I/A 12 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-28
Empresa: ACI SOLUCIONES SL
Presidente
- Delahaye Bernard Jean Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15930 , F 112, S 8, H M 269317, I/A 11 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-28
Empresa: ACI SOLUCIONES SL
Consejero
- Delahaye Bernard Jean Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15930 , F 112, S 8, H M 269317, I/A 10 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-28
Información de DELAHAYE BERNARD JEAN RENE
Mostramos los datos de DELAHAYE BERNARD JEAN RENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELAHAYE BERNARD JEAN RENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos