DEL VALLE ROMANO JOAQUIN
Informe ejecutivo de DEL VALLE ROMANO JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DEL VALLE ROMANO JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIRCUITO DE JEREZ SA | Consejero | 04/01/2016 | |
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE JEREZ SA | Consejero | 27/11/2015 | |
EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO DE JEREZ SA | Consejero | 01/09/2011 | 10/06/2015 |
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE JEREZ SA | Consejero | 24/11/2011 |
VINCULACIONES DE DEL VALLE ROMANO JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL VALLE ROMANO JOAQUIN
Empresa: CIRCUITO DE JEREZ SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Miem.Com.Ej.
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2133 , F 33, S 8, H CA 4294, I/A 57 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-11
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1949 , F 78, S 8, H CA 2139, I/A 74 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-11
Consejero
- Asenjo Gil Maria Teresa
- Becerra Vila Africa Del Rosario
- Bugallal Muñoz Doña Virginia
- Cabeza Mesa Miguel
- Casillas Martin Florencio
- Conde Argudo Antonio
- Del Valle Romano Joaquin
- Lucrecio Dura De Pinedo Javier Maria
- Moreno Vincent Vanessa
- Perez Muñoz De Cuerva Fernando
- Roman Sanchez Juan
- Salguero Treviño Juan
- Sanchez Muñoz Pilar
- Vega Muñoz Teresa
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 798 , F 17, S 8, H CA 5814, I/A 62 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-11
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 56, S 8, H CA 8050, I/A 25 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-11
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 56, S 8, H CA 8050, I/A 25 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-11
Información de DEL VALLE ROMANO JOAQUIN
Mostramos los datos de DEL VALLE ROMANO JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL VALLE ROMANO JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos