DEL VALLE RODRIGUEZ PATRICIA
Informe ejecutivo de DEL VALLE RODRIGUEZ PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEL VALLE RODRIGUEZ PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRAVELYCARS AUTOCARAVANAS SL | Administrador Unico | 09/05/2023 | |
TRAVEL&CARS 2015 SL | Socio Unico | 21/04/2015 | |
TRAVEL&CARS 2015 SL | Administrador Unico | 21/04/2015 |
VINCULACIONES DE DEL VALLE RODRIGUEZ PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL VALLE RODRIGUEZ PATRICIA
Empresa: TRAVELYCARS AUTOCARAVANAS SL
Administrador Unico
- Del Valle Rodriguez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4412 , F 111, S 8, H AS 56800, I/A 2 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-33
Empresa: TRAVEL&CARS 2015 SL
Administrador Unico
- Del Valle Rodriguez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4134 , F 31, S 8, H AS 48119, I/A 1 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-33
Empresa: TRAVEL&CARS 2015 SL
Socio Único
- Del Valle Rodriguez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4134 , F 31, S 8, H AS 48119, I/A 1 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-33
Empresa: LOOK EVENTOS SL
Administrador Unico
- Del Valle Rodriguez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3939 , F 200, S 8, H AS 43181, I/A 2 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-33
Empresa: LOOK EVENTOS SL
Administrador Unico
- Del Valle Rodriguez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3939 , F 197, S 8, H AS 43181, I/A 1 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-33
Empresa: LOOK EVENTOS SL
Socio Único
- Del Valle Rodriguez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3939 , F 197, S 8, H AS 43181, I/A 1 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-33
Información de DEL VALLE RODRIGUEZ PATRICIA
Mostramos los datos de DEL VALLE RODRIGUEZ PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL VALLE RODRIGUEZ PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos