DEL VALLE GARCIA ALBERTO
Informe ejecutivo de DEL VALLE GARCIA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEL VALLE GARCIA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONDO DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS FP | Miem.Com.Ctr | 10/06/2009 |
VINCULACIONES DE DEL VALLE GARCIA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL VALLE GARCIA ALBERTO
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19869 , F 199, S 8, H M 350103, I/A 14 (06/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-28
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19869 , F 197, S 8, H M 350103, I/A 11 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-28
Consejero Delegado Mancomunado
- Alonso Cordero Fernando
- Alonso Sanchez Emilia
- Del Valle Garcia Alberto
Consejero
- Alonso Cordero Fernando
- Alonso Sanchez Emilia
- Del Valle Garcia Alberto
- Garcia Torga Oscar
Presidente
- Del Valle Garcia Alberto
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2923 , F 35, S 8, H AS 26071, I/A 9 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-33
Miem.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19869 , F 197, S 8, H M 350103, I/A 10 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-28
Miem.Com.Ctr
- Acha Noval Gaspar
- Campomanes Gonzalez Luis Angel
- Del Valle Garcia Alberto
- Gonzalez Diaz Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19869 , F 195, S 8, H M 350103, I/A 6 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-28
Información de DEL VALLE GARCIA ALBERTO
Mostramos los datos de DEL VALLE GARCIA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL VALLE GARCIA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos