DEL VALLE FERNANDEZ ALVARO
Informe ejecutivo de DEL VALLE FERNANDEZ ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE DEL VALLE FERNANDEZ ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TERMOSALUD SPA CONCEPT SL | Administrador Solidario | 27/09/2023 | |
TERMOSALUD SPA CONCEPT SL | Liquidador | 27/09/2023 | 27/09/2023 |
SUN FEEL SL | Administrador Solidario | 19/02/2021 | |
EPILAE NORTE SL | Administrador Unico | 26/07/2013 | 15/02/2021 |
EPILAE NORTE SL | Liquidador | 15/02/2021 | 15/02/2021 |
VINCULO ESTETICO SL | Administrador Solidario | 27/11/2015 | 19/05/2020 |
NBC DISTRIBUCION MADRILEÑA DE COSMETICOS SL | Administrador Unico | 28/01/2010 | 31/01/2020 |
NBC DISTRIBUCION MADRILEÑA DE COSMETICOS SL | Liquidador | 31/01/2020 | 31/01/2020 |
ELECTROESCULTURA SL | Administrador Solidario | 31/07/2014 | 09/03/2015 |
EPILAE NORTE SL | Administrador Mancomunado | 26/07/2013 |
VINCULACIONES DE DEL VALLE FERNANDEZ ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL VALLE FERNANDEZ ALVARO
Empresa: TERMOSALUD SPA CONCEPT SL
Liquidador
- Del Valle Fernandez Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3570 , F 128, S 8, H AS 35938, I/A 2 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-33
Empresa: TERMOSALUD SPA CONCEPT SL
Administrador Solidario
- Del Valle Fernandez Alvaro
- Del Valle Fernandez Ivan
- Del Valle Gonzalez Jose Ramon
- Fernandez Gonzalez Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3570 , F 128, S 8, H AS 35938, I/A 2 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-33
Empresa: SUN FEEL SL
Administrador Solidario
- Del Valle Fernandez Alvaro
- Del Valle Fernandez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3197 , F 220, S 8, H AS 30096, I/A 5 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-33
Empresa: EPILAE NORTE SL
Liquidador
- Del Valle Fernandez Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751 , F 45, S 8, H AS 38889, I/A 4 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-33
Empresa: EPILAE NORTE SL
Administrador Unico
- Del Valle Fernandez Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751 , F 45, S 8, H AS 38889, I/A 4 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-33
Empresa: VINCULO ESTETICO SL
Administrador Solidario
- Del Valle Fernandez Alvaro
- Mendoza Sanmartin Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34103 , F 62, S 8, H M 613500, I/A 2 (19/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-99-28
Liquidador
- Del Valle Fernandez Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3826 , F 134, S 8, H AS 40736, I/A 2 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-33
Administrador Unico
- Del Valle Fernandez Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3826 , F 134, S 8, H AS 40736, I/A 2 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-33
Empresa: VINCULO ESTETICO SL
Administrador Solidario
- Del Valle Fernandez Alvaro
- Mendoza Sanmartin Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34103 , F 60, S 8, H M 613500, I/A 1 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-28
Empresa: ELECTROESCULTURA SL
Administrador Solidario
- Alvarez Martin Cristina
- Del Valle Fernandez Alvaro
- Hermida Moreno Antonio
- Mendoza Sanmartin Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32520 , F 161, S 8, H M 585343, I/A 2 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-28
VER MAS ACTOS
Información de DEL VALLE FERNANDEZ ALVARO
Mostramos los datos de DEL VALLE FERNANDEZ ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL VALLE FERNANDEZ ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos