DEL VAL CASTRO EUGENIO
Informe ejecutivo de DEL VAL CASTRO EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE DEL VAL CASTRO EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADRILEÑA DE CONDUCTORES SL | Administrador Unico | 01/12/2020 | |
TRUCCO E COSMETICA PROFESSIONALE SL | Administrador Unico | 04/08/2020 | |
VIVIR GESTION SL | Administrador Unico | 28/08/2018 | |
VEZDEMARBAN HOSTELERA SL | Socio Unico | 28/09/2017 | |
VEZDEMARBAN HOSTELERA SL | Administrador Unico | 28/09/2017 | |
OSSA MEAT CENTER SL | Socio Unico | 25/10/2016 | |
OSSA MEAT CENTER SL | Administrador Unico | 25/10/2016 | |
PROMOCION Y GESTION CALICAMAR SL | Apoderado | 25/02/2016 | |
SELD INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 03/02/2016 | |
TAULA GESTION 2000 SL | Administrador Unico | 29/12/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DEL VAL CASTRO EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL VAL CASTRO EUGENIO
Empresa: NEXT CENTURY SL
Administrador Unico
- Del Val Castro Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4296, L 3206, F 215, S 8, H MA 91143, I/A 13 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-29
Empresa: MADRILEÑA DE CONDUCTORES SL
Administrador Unico
- Del Val Castro Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5633, L 4540, F 94, S 8, H MA140300, I/A 3 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-29
Empresa: TRUCCO E COSMETICA PROFESSIONALE SL
Administrador Unico
- Del Val Castro Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33434 , F 3, S 8, H M 601864, I/A 3 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
Empresa: BARINSA SL
Administrador Unico
- Del Val Castro Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5444, L 4351, F 158, S 8, H MA130482, I/A 9 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-29
Empresa: BARINSA SL
Administrador Unico
- Del Val Castro Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5444, L 4351, F 157, S 8, H MA130482, I/A 7 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-29
Empresa: VIVIR GESTION SL
Administrador Unico
- Del Val Castro Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32190 , F 202, S 8, H M 579317, I/A 3 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-28
Empresa: OTITOYAY SL
Administrador Unico
- Del Val Castro Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35198 , F 71, S 8, H M 632932, I/A 2 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-28
Empresa: VEZDEMARBAN HOSTELERA SL
Administrador Unico
- Del Val Castro Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31392 , F 11, S 8, H M 565072, I/A 4 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-28
Empresa: VEZDEMARBAN HOSTELERA SL
Socio Único
- Del Val Castro Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31392 , F 11, S 8, H M 565072, I/A 4 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-28
Administrador Unico
- Del Val Castro Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10195, L 7477, F 208, S 8, H V 173257, I/A 2 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-46
VER MAS ACTOS
Información de DEL VAL CASTRO EUGENIO
Mostramos los datos de DEL VAL CASTRO EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL VAL CASTRO EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos