DEL VADO GARCIA SANTIAGO
Informe ejecutivo de DEL VADO GARCIA SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 25
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 32
Empresas inactivas: 18
CARGOS DE DEL VADO GARCIA SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADMIRALBET VALENCIA SA | Apoderado Mancomunado | 25/07/2024 | |
ADMIRALBET CASTILLA Y LEON SA | Apoderado Mancomunado | 12/06/2024 | |
RECREATIVOS HISPAJUEGOS SL | Apoderado Mancomunado | 29/04/2024 | |
NOVOMATIC SERVICES SPAIN SL | Apoderado | 19/02/2024 | |
NOVOMATIC GAMING SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 06/02/2024 | |
ADMIRALBET SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 18/12/2023 | |
RECREATIVOS CENZANO SA | Apoderado | 03/11/2023 | |
AUTOMATICOS LUNA SL | Apoderado | 02/11/2023 | |
ADMIRAL GAMING MADRID SL | Apoderado Mancomunado | 25/10/2023 | |
ADMIRAL EXTREMADURA SL | Apoderado Mancomunado | 20/10/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DEL VADO GARCIA SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL VADO GARCIA SANTIAGO
Empresa: UNIMATIC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De Juan De Castro Carlos
- De Juan De Castro Carlos
- De Juan De Castro Carlos
- Del Vado Garcia Santiago
- Del Vado Garcia Santiago
- Estalella Carvajal Jaime
- Estalella Carvajal Jaime
- Gonzalez Lainez Jose Antonio
- Gonzalez Lainez Jose Antonio
- Gonzalez Mota Luis Miguel
- Gonzalez Mota Luis Miguel
- Rodrigo Gomez Olga Maria
- Rodrigo Gomez Olga Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 23225, I/A 20 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-28
Empresa: ADMIRALBET VALENCIA SA
Apoderado Mancomunado
- Del Vado Garcia Santiago
- Gonzalez Mota Luis Miguel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219888, I/A 3 (25/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-46
Empresa: SEGURGAMES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 185253, I/A 8 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-03
Empresa: SUGORRI SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 28305, I/A 12 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-20
Empresa: ADMIRALBET CASTILLA Y LEON SA
Apoderado Mancomunado
- Del Vado Garcia Santiago
- Gonzalez Mota Luis Miguel
- Rodrigo Gomez Olga Maria
- Teuchmann Bernhard
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 816230, I/A 2 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Empresa: RECREATIVOS HISPAJUEGOS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357 , F 101, S 8, H AL 9833, I/A 10 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-04
Empresa: RECREATIVOS HISPAJUEGOS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357 , F 101, S 8, H AL 9833, I/A 10 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-04
Empresa: COMERCIAL TXARTEL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De Juan De Castro Carlos
- Del Vado Garcia Santiago
- Gonzalez Mota Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 95, S 8, H SS 3368, I/A 16 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-20
Empresa: RECREATIVOS DEL ESTE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4042 , F 70, S 8, H A 4178, I/A 22 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-03
Empresa: SUGORRI SL
Apoderado Mancomunado
- De Juan De Castro Carlos
- Del Vado Garcia Santiago
- Gonzalez Lainez Jose Antonio
- Gonzalez Mota Luis Miguel
- Zapirain Lorenzo Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2288 , F 157, S 8, H SS 28305, I/A 9 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-20
VER MAS ACTOS
Información de DEL VADO GARCIA SANTIAGO
Mostramos los datos de DEL VADO GARCIA SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL VADO GARCIA SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos