DEL SAZ DE SOTO EVA MARINA
Informe ejecutivo de DEL SAZ DE SOTO EVA MARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEL SAZ DE SOTO EVA MARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIO OPHTEC ESPAÑA SL | Apoderado | 03/05/2023 | |
ENVIROSUITE IBERICA SA | Apoderado Solidario | 08/10/2019 | |
ENVIROSUITE IBERICA SA | Apoderado Mancomunado | 08/10/2019 |
VINCULACIONES DE DEL SAZ DE SOTO EVA MARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL SAZ DE SOTO EVA MARINA
Empresa: ENVIROSUITE EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Del Saz De Soto Eva Marina
- Liu Ivan
- Patterson Mathew George
Apoderado Solidario
Apoderado
- Del Saz De Soto Eva Marina
- Kolominskas Chaim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 660498, I/A 9 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: LIO OPHTEC ESPAÑA SL
Apoderado
- Del Saz De Soto Eva Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26673 , F 210, S 8, H M 480704, I/A 12 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-28
Empresa: ENVIROSUITE EUROPE SL
Apoderado
- Del Saz De Soto Eva Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36930 , F 42, S 8, H M 660498, I/A 8 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-28
Empresa: ENVIROSUITE EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- Ballesteros Garrido Maria Jesus
- Del Saz De Soto Eva Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36930 , F 40, S 8, H M 660498, I/A 5 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
Empresa: EMS BRUEL & KJAER IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Del Saz De Soto Eva Marina
Apoderado Solidario
- Del Saz De Soto Eva Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25010 , F 217, S 8, H M 209544, I/A 47 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-28
Información de DEL SAZ DE SOTO EVA MARINA
Mostramos los datos de DEL SAZ DE SOTO EVA MARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL SAZ DE SOTO EVA MARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos