DEL ROSARIO LOPEZ ANGEL
Informe ejecutivo de DEL ROSARIO LOPEZ ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEL ROSARIO LOPEZ ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENERGIA TERMODINAMICA RENOVABLE SL | Administrador Solidario | 29/12/2009 | |
PROALIA INTEGRAL DE EMPRESAS SL | Administrador Solidario | 21/07/2009 |
VINCULACIONES DE DEL ROSARIO LOPEZ ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL ROSARIO LOPEZ ANGEL
Empresa: DIGNITAS CONSULTING SL
Liquidador
- Del Rosario Lopez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18810 , F 13, S 8, H M 327988, I/A 6 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-28
Empresa: DIGNITAS CONSULTING SL
Administrador Unico
- Del Rosario Lopez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18810 , F 13, S 8, H M 327988, I/A 6 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-28
Apoderado Solidario
- Ahijado Escalonilla Pablo Marceliano
- Alal Roman Manuel
- Cruzado Gomez Gomez Maria
- Del Triunfo Alvarez Javier
- Duran Molina Maria Angeles
- Fernandez Penas Juan Enrique
- Gomez Gisbert Ignacio
- Jimenez Sanchez Francisco Jose
- Martinez Escot Samuel
- Maza Jimenez Janire
- Monge Martin Amelia
- Nicolas Lopez Miguel Angel
- Olmos Garcia Emilio
- Perez Campaya Jose Esteban
- Rodrigo Cortina Francisco Pascual
- Sanguino Tirado Sara
- Sanz Casado Beatriz
- Soriano Lloria Jose Vicente
Apoderado
- Aparicio Alvarez Jaime
- Argibay Iglesias Eladio
- Astiz Jubera Gorka
- Balsa Calvo Maria Soledad
- Barbagelata Hernandez Carlos
- Cabello Hueso Jose Luis
- Carmona Sala Francisco Jose
- Chesches Andrada
- Cividanes Gonzalez Raul
- Del Rosario Lopez Angel
- Faba Bargueño Maria Adriana
- Galarza Galarza Maria De Los Angeles
- Gallur Rodriguez Angeles
- Garcia Gutierrez Juan Enrique
- Garcia Moreno Antonio Carlos
- Gimeno Gracia Jose Luis
- Hernandez Garcia Teresa
- Hornillo Garduño Josefa
- Itrurralde Amundarain Maria Cristina
- Larrea Gonzalez Emilia
- Lopez Diaz Esther
- Lopez Ferrer Maria Jose
- Mesquida Marques Maria-angeles
- Moreno Sanchez Carmen
- Mortes Curto Mercedes
- Muñoz Martinez Juan Miguel
- Perez Perez Antonio
- Rodriguez Perez Marta
- Ruiz Gonzalez Maria Aurea
- Salinas Zaragoza Alejandro
- Santiago Verde Jana
- Segura Matias Jesus
- Serrano Aluma Axel
- Signes Andreu Jaime
- Valdes Vela Rafael Luis
- Valero Garcia Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31576 , F 168, S 8, H M 52461, I/A 554 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-28
Empresa: ENERGIA TERMODINAMICA RENOVABLE SL
Administrador Solidario
- De Castro Liebana Ricardo Javier
- Del Rosario Lopez Angel
- Freire Fachal Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27297 , F 195, S 8, H M 491837, I/A 1 (29/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-28
Empresa: PROALIA INTEGRAL DE EMPRESAS SL
Administrador Solidario
- Del Rosario Lopez Angel
- Sanchez Conejo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26879 , F 70, S 8, H M 484401, I/A 1 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-28
Información de DEL ROSARIO LOPEZ ANGEL
Mostramos los datos de DEL ROSARIO LOPEZ ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL ROSARIO LOPEZ ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos