DEL RIO ZARANDONA ANDER
Informe ejecutivo de DEL RIO ZARANDONA ANDER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DEL RIO ZARANDONA ANDER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DACESAL SL | Administrador Solidario | 28/12/2023 | |
SUAN TEXTIL COMERCIAL SL | Apoderado | 23/06/2020 | |
MAJELUVI SL | Apoderado | 16/06/2020 | |
LUJEVICA SL | Apoderado | 05/06/2020 | |
DELRI TEXTIL SL | Apoderado | 01/08/2018 |
VINCULACIONES DE DEL RIO ZARANDONA ANDER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL RIO ZARANDONA ANDER
Empresa: DACESAL SL
Administrador Solidario
- Del Rio Zarandona Ander
- Del Rio Zarandona Josu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6241 , F 31, S 8, H BI 81975, I/A 1 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-48
Empresa: SUAN TEXTIL COMERCIAL SL
Apoderado
- Del Rio Zarandona Ander
- Del Rio Zarandona Josu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3797 , F 185, S 8, H BI 25396, I/A 8 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-48
Empresa: MAJELUVI SL
Apoderado
- Del Rio Zarandona Ander
- Del Rio Zarandona Josu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3907 , F 132, S 8, H BI 27874, I/A 6 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-48
Empresa: LUJEVICA SL
Apoderado
- Del Rio Zarandona Ander
- Del Rio Zarandona Josu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3774 , F 21, S 8, H BI 24728, I/A 6 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-48
Empresa: DELRI TEXTIL SL
Apoderado
- Del Rio Zarandona Ander
- Del Rio Zarandona Josu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5789 , F 201, S 8, H BI 72041, I/A 2 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-48
Información de DEL RIO ZARANDONA ANDER
Mostramos los datos de DEL RIO ZARANDONA ANDER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL RIO ZARANDONA ANDER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos