DEL RIO VILLARES MARIA NIEVES
Informe ejecutivo de DEL RIO VILLARES MARIA NIEVES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEL RIO VILLARES MARIA NIEVES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIDINOVA REPRESENTACIONES COMERCIALES SL | Socio Unico | 14/01/2019 | |
AIDINOVA REPRESENTACIONES COMERCIALES SL | Administrador Unico | 14/01/2019 |
VINCULACIONES DE DEL RIO VILLARES MARIA NIEVES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL RIO VILLARES MARIA NIEVES
Administrador Unico
- Del Rio Villares Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38579 , F 33, S 8, H M 686051, I/A 1 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Socio Único
- Del Rio Villares Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38579 , F 33, S 8, H M 686051, I/A 1 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Empresa: DIGITAL TARGET SL
Administrador Unico
- Del Rio Villares Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29523 , F 81, S 8, H M 531327, I/A 2 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Empresa: DIGITAL TARGET SL
Administrador Unico
- Del Rio Villares Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29523 , F 78, S 8, H M 531327, I/A 1 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-28
Empresa: DIGITAL TARGET SL
Socio Único
- Del Rio Villares Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29523 , F 78, S 8, H M 531327, I/A 1 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-28
Empresa: ABRASOL INGENIERIA SL
Administrador Unico
- Del Rio Villares Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25718 , F 172, S 8, H M 463575, I/A 3 (28/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-171-28
Información de DEL RIO VILLARES MARIA NIEVES
Mostramos los datos de DEL RIO VILLARES MARIA NIEVES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL RIO VILLARES MARIA NIEVES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos