DEL RIO TERRADILLOS MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de DEL RIO TERRADILLOS MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEL RIO TERRADILLOS MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA ALIANZA ESPAÑOLA SA DE SEGUROS | Consejero Delegado Solidario | 19/09/2016 | |
LA ALIANZA ESPAÑOLA SA DE SEGUROS | Presidente | 19/09/2016 | |
LA ALIANZA ESPAÑOLA SA DE SEGUROS | Consejero | 19/09/2016 |
VINCULACIONES DE DEL RIO TERRADILLOS MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL RIO TERRADILLOS MARIA ANGELES
Empresa: LA ALIANZA ESPAÑOLA SA DE SEGUROS
Consejero Delegado Solidario
- Del Rio Terradillos Maria Angeles
Consejero
- Cozar Del Rio Luis Angel
- Cozar Del Rio Maria Angeles
- Del Rio Terradillos Maria Angeles
- Fazzini Vazquez Carlos
Presidente
- Del Rio Terradillos Maria Angeles
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14188 , F 59, S 8, H M 9585, I/A 129 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-28
Empresa: LA ALIANZA ESPAÑOLA SA DE SEGUROS
Consejero Delegado Solidario
- Del Rio Terradillos Maria Angeles
Consejero
- Cozar Del Rio Luis Angel
- Cozar Del Rio Maria Angeles
- Del Rio Terradillos Maria Angeles
- Fazzini Vazquez Carlos
Presidente
- Del Rio Terradillos Maria Angeles
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14188 , F 56, S 8, H M 9585, I/A 122 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-28
Empresa: LA ALIANZA ESPAÑOLA SA DE SEGUROS
Consejero Delegado Solidario
- Cozar Llorens Luis
- Del Rio Terradillos Maria Angeles
Consejero
- Cozar Del Rio Luis Angel
- Cozar Del Rio Maria Angeles
- Cozar Llorens Luis
- Del Rio Terradillos Maria Angeles
- Fazzini Vazquez Carlos
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Del Rio Terradillos Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14188 , F 56, S 8, H M 9585, I/A 122 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-28
Empresa: ALIANZA Y BARROS SA
Administrador Solidario
- Cozar Del Rio Luis Angel
- Del Rio Terradillos Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3855, L 3855, F 180, S 8, H PO 6981, I/A 17 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-36
Empresa: LA ALIANZA ESPAÑOLA SA DE SEGUROS
Consejero Delegado Solidario
- Cozar Llorens Luis
- Del Rio Terradillos Maria Angeles
Consejero
- Cozar Del Rio Luis Angel
- Cozar Del Rio Maria Angeles
- Cozar Llorens Luis
- Del Rio Terradillos Maria Angeles
- Fazzini Vazquez Carlos
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Del Rio Terradillos Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14188 , F 53, S 8, H M 9585, I/A 113 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-28
Empresa: ALIANZA Y BARROS SA
Administrador Solidario
- Cozar Del Rio Luis Angel
- Del Rio Terradillos Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435, L 435, F 49, S 8, H PO 6981, I/A 14 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-36
Información de DEL RIO TERRADILLOS MARIA ANGELES
Mostramos los datos de DEL RIO TERRADILLOS MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL RIO TERRADILLOS MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos