DEL RIO SANCHEZ ALBERTO
Informe ejecutivo de DEL RIO SANCHEZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEL RIO SANCHEZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LVSN EVENTS 2024 SL | Administrador Unico | 06/09/2024 | |
THE SUN BEAM FOURTEEN SL | Administrador Unico | 27/02/2020 |
VINCULACIONES DE DEL RIO SANCHEZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL RIO SANCHEZ ALBERTO
Empresa: LVSN EVENTS 2024 SL
Administrador Unico
- Del Rio Sanchez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA184187, I/A 1 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-29
Empresa: THE SUN BEAM FOURTEEN SL
Administrador Unico
- Del Rio Sanchez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27325 , F 71, S 8, H M 492347, I/A 6 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-28
Administrador Mancomunado
- Del Rio Sanchez Alberto
- Lara Escudero Marcos
- Lorenzo Miguel Ruben
- Urueña Frias Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501 , F 169, S 8, H VA 25717, I/A 5 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-47
Empresa: CAMPOAMOR Y SANTA TERESA SL
Administrador Solidario
- Del Rio Sanchez Alberto
- Martinez Jimenez Alejandro Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29774 , F 165, S 8, H M 535714, I/A 4 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-28
Administrador Mancomunado
- Del Rio Sanchez Alberto
- Lara Escudero Marcos
- Lorenzo Miguel Ruben
- Urueña Frias Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1441 , F 140, S 8, H VA 25717, I/A 1 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-47
Empresa: CAMPOAMOR Y SANTA TERESA SL
Administrador Solidario
- Del Rio Sanchez Alberto
- Martinez Jimenez Alejandro Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29774 , F 163, S 8, H M 535714, I/A 1 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-28
Información de DEL RIO SANCHEZ ALBERTO
Mostramos los datos de DEL RIO SANCHEZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL RIO SANCHEZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos