DEL RIO PEREZ ENRIQUE
Informe ejecutivo de DEL RIO PEREZ ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DEL RIO PEREZ ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENSIONS CAIXA 96 FP | Def.Particip | 07/02/2024 |
VINCULACIONES DE DEL RIO PEREZ ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL RIO PEREZ ENRIQUE
Empresa: PENSIONS CAIXA 96 FP
Def.Particip
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37217 , F 84, S 8, H M 663981, I/A 13 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 96 FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37217 , F 84, S 8, H M 663981, I/A 13 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 96 FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37217 , F 82, S 8, H M 663981, I/A 5 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 96 FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37217 , F 82, S 8, H M 663981, I/A 5 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 96 FP
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43053 , F 32, S 8, H B 346069, I/A 15 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 96 FP
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39332 , F 43, S 8, H B 346069, I/A 9 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 96 FP
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39332 , F 43, S 8, H B 346069, I/A 9 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 96 FP
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39332 , F 41, S 8, H B 346069, I/A 4 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-08
Información de DEL RIO PEREZ ENRIQUE
Mostramos los datos de DEL RIO PEREZ ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL RIO PEREZ ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos