DEL RIO MIRALLES JOSE MARIA
Informe ejecutivo de DEL RIO MIRALLES JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE DEL RIO MIRALLES JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALUBA INVERSIONES CARIBEÑAS SL | Administrador Unico | 29/06/2016 | 14/09/2018 |
INBALCA EXPORT SL | Administrador Solidario | 29/05/2009 | 30/03/2017 |
GESTION HOSTELERA BALEAR SL | Administrador Solidario | 26/09/2009 | |
YUSTEMA SL | Administrador Solidario | 26/09/2009 | |
SUCHEVE SL | Administrador Solidario | 26/09/2009 |
VINCULACIONES DE DEL RIO MIRALLES JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL RIO MIRALLES JOSE MARIA
Empresa: ALUBA INVERSIONES CARIBEÑAS SL
Administrador Unico
- Del Rio Miralles Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2665 , F 99, S 8, H PM 79152, I/A 2 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-07
Empresa: INVERSIONES BALEAR CARIBEÑA SL
Administrador Solidario
- Del Rio Miralles Jose Maria
- Mercadal Camps Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2703 , F 86, S 8, H PM 64072, I/A 3 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-07
Empresa: ALUBA INVERSIONES CARIBEÑAS SL
Administrador Unico
- Del Rio Miralles Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2665 , F 98, S 8, H PM 79152, I/A 1 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-07
Empresa: SUCHEVE SL
Administrador Solidario
- Davari Steve-allen
- Del Rio Miralles Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2136 , F 155, S 8, H PM 50851, I/A 3 (26/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-07
Empresa: YUSTEMA SL
Administrador Solidario
- Davari Steve-allen
- Del Rio Miralles Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2222 , F 72, S 8, H PM 55436, I/A 3 (26/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-07
Empresa: GESTION HOSTELERA BALEAR SL
Administrador Solidario
- Davari Steve-allen
- Del Rio Miralles Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2083 , F 168, S 8, H PM 48272, I/A 3 (26/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-07
Empresa: INVERSIONES BALEAR CARIBEÑA SL
Administrador Solidario
- Del Rio Miralles Jose Maria
- Mercadal Camps Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2388 , F 11, S 8, H PM 64072, I/A 1 (29/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-107-07
Información de DEL RIO MIRALLES JOSE MARIA
Mostramos los datos de DEL RIO MIRALLES JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL RIO MIRALLES JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos