DEL RIO MAYOR CESIDIO
Informe ejecutivo de DEL RIO MAYOR CESIDIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DEL RIO MAYOR CESIDIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CROWN CAPITAL GROUP SL | Representante | 16/01/2024 | |
MALVERN INVESTMENTS SL | Apoderado | 27/12/2019 | |
RAHU ESTUDIOS SL | Administrador Solidario | 12/09/2014 | |
RIOMACDER SL | Administrador Unico | 29/08/2014 |
VINCULACIONES DE DEL RIO MAYOR CESIDIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL RIO MAYOR CESIDIO
Empresa: CROWN CAPITAL GROUP SL
Administrador Unico
Representante
- Del Rio Mayor Cesidio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46257 , F 10, S 8, H M 812542, I/A 1 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Empresa: MALVERN INVESTMENTS SL
Apoderado
- Del Rio Mayor Cesidio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40017 , F 41, S 8, H M 711005, I/A 2 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Empresa: RAHU ESTUDIOS SL
Administrador Solidario
- Del Rio Mayor Benito Agustin
- Del Rio Mayor Cesidio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12978 , F 92, S 8, H M 209171, I/A 5 (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-28
Empresa: RAHU ESTUDIOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Del Rio Mayor Benito Agustin
- Del Rio Mayor Cesidio
Consejero
Presidente
- Del Rio Mayor Cesidio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12978 , F 92, S 8, H M 209171, I/A 5 (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-28
Empresa: RIOMACDER SL
Administrador Unico
- Del Rio Mayor Cesidio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24245 , F 203, S 8, H M 435793, I/A 5 (29/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-28
Empresa: RIOMACDER SL
Consejero Delegado
- Del Rio Mayor Cesidio
Consejero
- Ascaso Del Rio Ana
- Del Rio Macdermott Aisling Vanessa
- Del Rio Mayor Cesidio
- Mcdermott Caoilfionn
Presidente
- Del Rio Mayor Cesidio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24245 , F 203, S 8, H M 435793, I/A 5 (29/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-28
Empresa: RIOMACDER SL
Consejero Delegado
- Del Rio Mayor Cesidio
Consejero
- Ascaso Del Rio Ana
- Del Rio Mayor Cesidio
- Mcdermott Caoilfionn
Presidente
- Del Rio Mayor Cesidio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24245 , F 202, S 8, H M 435793, I/A 3 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-28
Empresa: RIOMACDER SL
Administrador Solidario
- Del Rio Mayor Cesidio
- Mcdermott Caoilfionn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24245 , F 202, S 8, H M 435793, I/A 3 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-28
Información de DEL RIO MAYOR CESIDIO
Mostramos los datos de DEL RIO MAYOR CESIDIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL RIO MAYOR CESIDIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos