DEL RIO LOPEZ MANUEL
Informe ejecutivo de DEL RIO LOPEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEL RIO LOPEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILO MEDITERRANEO SL | Administrador Unico | 04/08/2022 | |
BIOSEGURIDAD AMBIENTAL SL | Apoderado Solidario | 19/04/2021 | |
ELVI MALLORCA SL | Socio Unico | 29/12/2010 |
VINCULACIONES DE DEL RIO LOPEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL RIO LOPEZ MANUEL
Empresa: VILO MEDITERRANEO SL
Administrador Unico
- Del Rio Lopez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2230 , F 2, S 8, H PM 55848, I/A 7 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-07
Empresa: VILO MEDITERRANEO SL
Administrador Solidario
- Del Rio Lopez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2230 , F 2, S 8, H PM 55848, I/A 7 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-07
Empresa: BIOSEGURIDAD AMBIENTAL SL
Apoderado Solidario
- Del Rio Lopez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13578 , F 126, S 8, H M 220929, I/A 12 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-28
Empresa: PRODUCCIONES DE PARQUES SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Del Rio Lopez Manuel
- Palmer Libis Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2546 , F 109, S 8, H PM 52615, I/A 16 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-07
Empresa: ELVI MALLORCA SL
Socio Único
- Del Rio Lopez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2335 , F 216, S 8, H PM 61612, I/A 2 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-07
Empresa: CARADURA MALLORCA SL
Administrador Solidario
- Del Rio Lopez Manuel
- Evans Adam Luke
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2345 , F 56, S 8, H PM 62067, I/A 3 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-07
Información de DEL RIO LOPEZ MANUEL
Mostramos los datos de DEL RIO LOPEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL RIO LOPEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos