DEL RIO GUTIERREZ SANTIAGO
Informe ejecutivo de DEL RIO GUTIERREZ SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEL RIO GUTIERREZ SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XEA ALIMENTACION SL | Administrador Solidario | 22/08/2016 | |
TRIANA&KIDULTS SL | Administrador Unico | 17/05/2011 |
VINCULACIONES DE DEL RIO GUTIERREZ SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL RIO GUTIERREZ SANTIAGO
Empresa: XEA ALIMENTACION SL
Administrador Solidario
- Barca Gonzalez Jesus
- Del Rio Gutierrez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2482 , F 92, S 8, H C 26976, I/A 4 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-15
Empresa: XEA ALIMENTACION SL
Administrador Mancomunado
- Barca Gonzalez Jesus
- Del Rio Gutierrez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2482 , F 92, S 8, H C 26976, I/A 4 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-15
Empresa: XEA ALIMENTACION SL
Administrador Mancomunado
- Del Rio Gutierrez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2482 , F 92, S 8, H C 26976, I/A 3 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-15
Empresa: EXPENDEDORAS JUSAN SL
Administrador Solidario
- Bilbao Macho Juan Carlos
- Del Rio Gutierrez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 416 , F 83, S 8, H P 5727, I/A 2 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-34
Empresa: TRIANA&KIDULTS SL
Administrador Unico
- Del Rio Gutierrez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 635, L 426, F 113, S 8, H BU 14114, I/A 1 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-99-09
Información de DEL RIO GUTIERREZ SANTIAGO
Mostramos los datos de DEL RIO GUTIERREZ SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL RIO GUTIERREZ SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos