DEL RIO GUTIERREZ MIGUEL
Informe ejecutivo de DEL RIO GUTIERREZ MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEL RIO GUTIERREZ MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARTONAJES CANTABRIA SL | Administrador Mancomunado | 12/01/2011 | |
EUSKOCARTON SL | Administrador Solidario | 26/01/2009 |
VINCULACIONES DE DEL RIO GUTIERREZ MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL RIO GUTIERREZ MIGUEL
Empresa: CARTONAJES SANTANDER SL
Consejero
- Del Rio Gutierrez Miguel
Presidente
- Del Rio Gutierrez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1140 , F 122, S 8, H S 9795, I/A 25 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-39
Empresa: CARTONAJES SANTANDER SL
Presidente
- Del Rio Gutierrez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 185, S 8, H S 9795, I/A 19 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-39
Empresa: CARTONAJES CANTABRIA SL
Administrador Mancomunado
- Cortes Del Valle Quintanilla Maria Concepcion
- Del Rio Gutierrez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 732 , F 156, S 8, H S 11983, I/A 9 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-39
Empresa: CARTONAJES CANTABRIA SL
Consejero
Presidente
- Del Rio Gutierrez Miguel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 732 , F 156, S 8, H S 11983, I/A 9 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-39
Empresa: EUSKOCARTON SL
Administrador Solidario
- Del Rio Gutierrez Miguel
- Montoya Garcia Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 961 , F 21, S 8, H S 20718, I/A 1 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-24-39
Información de DEL RIO GUTIERREZ MIGUEL
Mostramos los datos de DEL RIO GUTIERREZ MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL RIO GUTIERREZ MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos