DEL RIO DIAZ LUIS ALBERTO
Informe ejecutivo de DEL RIO DIAZ LUIS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEL RIO DIAZ LUIS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PESQUERA DERIME SL | Apoderado | 27/07/2020 | |
PESQUERA DERIME SL | Apoderado | 19/04/2017 |
VINCULACIONES DE DEL RIO DIAZ LUIS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL RIO DIAZ LUIS ALBERTO
Empresa: PESQUERA DERIME SL
Apoderado
- Del Rio Diaz Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1569 , F 165, S 8, H GC 26921, I/A 8 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-35
Empresa: PESQUERA DERIME SL
Apoderado
- Del Rio Diaz Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1569 , F 164, S 8, H GC 26921, I/A 7 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-35
Empresa: TAMBO MAR SL
Administrador Solidario
- Del Rio Diaz Luis Alberto
- Del Rio Meira Julio
- Diaz Ramos Maria Elvira
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3687, L 3687, F 176, S 8, H PO 50811, I/A 2 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-36
Empresa: TAMBO MAR SL
Administrador Solidario
- Del Rio Diaz Luis Alberto
- Del Rio Meira Julio
- Diaz Ramos Maria Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3687, L 3687, F 175, S 8, H PO 50811, I/A 1 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-36
Información de DEL RIO DIAZ LUIS ALBERTO
Mostramos los datos de DEL RIO DIAZ LUIS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL RIO DIAZ LUIS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos