DEL RIO DEL RIO OLIVER
Informe ejecutivo de DEL RIO DEL RIO OLIVER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEL RIO DEL RIO OLIVER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINLETIC CAPITAL S.G.I.I.C. SA | Apoderado Solidario | 14/01/2021 | |
SINERGIA GLOBAL PARTNERS SL | Apoderado Solidario | 10/12/2020 | |
INSTIPAT SL | Apoderado Solidario | 09/12/2020 | |
FAMILY OFFICE SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 03/12/2020 |
VINCULACIONES DE DEL RIO DEL RIO OLIVER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL RIO DEL RIO OLIVER
Empresa: WEALTH SOLUTIONS EUROPE A.V. SA
Apoderado Solidario
- Del Rio Del Rio Oliver
- Garcia Martinez Elena
- Santiago Hijano Gemma Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26960 , F 206, S 8, H M 485803, I/A 35 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Empresa: FINLETIC CAPITAL S.G.I.I.C. SA
Apoderado Solidario
- Del Rio Del Rio Oliver
- Garcia Martinez Elena
- Gimeno Vilarrasa Rocio
- Nieto Aviles Juan Antonio
- Santiago Hijano Gemma Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35927 , F 159, S 8, H M 645541, I/A 8 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
Empresa: SINERGIA GLOBAL PARTNERS SL
Apoderado Solidario
- Del Rio Del Rio Oliver
- Garcia Martinez Elena
- Gimeno Vilarrasa Rocio
- Nieto Aviles Juan Antonio
- Santiago Hijano Gemma Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37346 , F 202, S 8, H M 627476, I/A 15 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
Empresa: WEALTH SOLUTIONS EUROPE A.V. SA
Apoderado Solidario
- Del Rio Del Rio Oliver
- Garcia Martinez Elena
- Gimeno Vilarrasa Rocio
- Nieto Aviles Juan Antonio
- Santiago Hijano Gemma Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26960 , F 204, S 8, H M 485803, I/A 29 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Empresa: INSTIPAT SL
Apoderado Solidario
- Del Rio Del Rio Oliver
- Garcia Martinez Elena
- Gimeno Vilarrasa Rocio
- Nieto Aviles Juan Antonio
- Santiago Hijano Gemma Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36946 , F 117, S 8, H M 660722, I/A 7 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Empresa: FAMILY OFFICE SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Del Rio Del Rio Oliver
- Gimeno Vilarrasa Rocio
- Santiago Hijano Gemma Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31170 , F 210, S 8, H M 304299, I/A 16 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-28
Información de DEL RIO DEL RIO OLIVER
Mostramos los datos de DEL RIO DEL RIO OLIVER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL RIO DEL RIO OLIVER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos