DEL RIO DE LAS ALAS-PUMARIÑO PAULA
Informe ejecutivo de DEL RIO DE LAS ALAS-PUMARIÑO PAULA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEL RIO DE LAS ALAS-PUMARIÑO PAULA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRAINING USING THE WEB SL | Liquidador | 29/01/2024 |
VINCULACIONES DE DEL RIO DE LAS ALAS-PUMARIÑO PAULA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL RIO DE LAS ALAS-PUMARIÑO PAULA
Empresa: TRAINING USING THE WEB SL
Liquidador
- Del Rio De Las Alas-pumariño Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36631 , F 140, S 8, H M 657161, I/A 2 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Empresa: TRAINING USING THE WEB SL
Administrador Unico
- Del Rio De Las Alas-pumariño Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36631 , F 140, S 8, H M 657161, I/A 2 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Empresa: FULL COMPLIANCE FORMACION SL
Administrador Unico
- Del Rio De Las Alas-pumariño Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41067 , F 53, S 8, H M 728225, I/A 2 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-28
Empresa: FULL COMPLIANCE FORMACION SL
Administrador Unico
- Del Rio De Las Alas-pumariño Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41067 , F 51, S 8, H M 728225, I/A 1 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-28
Empresa: TRAINING USING THE WEB SL
Administrador Unico
- Del Rio De Las Alas-pumariño Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36631 , F 138, S 8, H M 657161, I/A 1 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
Información de DEL RIO DE LAS ALAS-PUMARIÑO PAULA
Mostramos los datos de DEL RIO DE LAS ALAS-PUMARIÑO PAULA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL RIO DE LAS ALAS-PUMARIÑO PAULA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos