DEL RIO BOURMAN GIMENEZ PATRICIA
Informe ejecutivo de DEL RIO BOURMAN GIMENEZ PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DEL RIO BOURMAN GIMENEZ PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SMILDING SERVICES SL | Apoderado | 30/01/2020 | 26/10/2021 |
AS SISTEMAS AVANZADOS SL | Apoderado | 17/11/2009 | 06/03/2012 |
ACERCA COMUNICACIONES Y SISTEMAS SL | Apoderado | 17/11/2009 | 06/03/2012 |
VINCULACIONES DE DEL RIO BOURMAN GIMENEZ PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL RIO BOURMAN GIMENEZ PATRICIA
Empresa: SMILDING SERVICES SL
Apoderado
- Del Rio Bourman Gimenez Patricia
- Del Rio Jimenez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2514, L 1427, F 82, S 8, H MA 41340, I/A 12 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-29
Empresa: SMILDING SERVICES SL
Apoderado
- Del Rio Bourman Gimenez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2514, L 1427, F 81, S 8, H MA 41340, I/A 11 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-29
Empresa: AS SISTEMAS AVANZADOS SL
Apoderado
- Del Rio Bourman Gimenez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3978, L 2889, F 119, S 8, H MA 82125, I/A 6 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-29
Empresa: ACERCA COMUNICACIONES Y SISTEMAS SL
Apoderado
- Del Rio Bourman Gimenez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2497, L 1410, F 155, S 8, H MA 40904, I/A 12 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-29
Empresa: ACERCA COMUNICACIONES Y SISTEMAS SL
Apoderado
- Del Rio Bourman Gimenez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2497, L 1410, F 154, S 8, H MA 40904, I/A 8 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-29
Empresa: AS SISTEMAS AVANZADOS SL
Apoderado
- Del Rio Bourman Gimenez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3978, L 2889, F 119, S 8, H MA 82125, I/A 4 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-29
Información de DEL RIO BOURMAN GIMENEZ PATRICIA
Mostramos los datos de DEL RIO BOURMAN GIMENEZ PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL RIO BOURMAN GIMENEZ PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos