DEL RIO ALONSO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de DEL RIO ALONSO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEL RIO ALONSO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVOLK SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 03/04/2023 | |
EVOLK SL | Consejero | 03/04/2023 | |
EVOLK SL | Presidente | 03/04/2023 | |
MADRID 1 SISTEMAS DE OFICINA SL | Representante | 08/02/2022 | |
SISTEMAS DE OFICINA DEL PRINCIPADO SL | Apoderado Solidario | 20/03/2018 | |
SISTEMAS DE OFICINA DEL PRINCIPADO SL | Administrador Mancomunado | 19/02/2018 |
VINCULACIONES DE DEL RIO ALONSO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL RIO ALONSO JOSE LUIS
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Del Rio Alonso Jose Luis
- Del Rio Gago Pablo
- Gago Alvarez Maria Pilar
Consejero
- Del Rio Alonso Jose Luis
- Del Rio Gago Pablo
- Gago Alvarez Maria Pilar
Presidente
- Del Rio Alonso Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34585 , F 64, S 8, H M 622204, I/A 4 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-28
Administrador Solidario
- Del Rio Alonso Jose Luis
- Gago Alvarez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34585 , F 64, S 8, H M 622204, I/A 4 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-28
Empresa: MAKE A PRINT SL
Liquidador
Representante
- Del Rio Alonso Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7615 , F 219, S 8, H M 123160, I/A 16 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-28
Empresa: MADRID 1 SISTEMAS DE OFICINA SL
Administrador Unico
Representante
- Del Rio Alonso Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18106 , F 168, S 8, H M 66192, I/A 21 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-28
Empresa: MAKE A PRINT SL
Administrador Unico
Representante
- Del Rio Alonso Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7615 , F 218, S 8, H M 123160, I/A 14 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-28
Apoderado Solidario
- Del Rio Alonso Jose Luis
- Sacristan Moreno Luis Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 23, S 8, H AS 9236, I/A 14 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-33
Administrador Mancomunado
- Del Rio Alonso Jose Luis
- Sacristan Moreno Luis Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 23, S 8, H AS 9236, I/A 13 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-33
Liquidador
- Del Rio Alonso Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358, L 149, F 94, S 8, H BU 5210, I/A 8 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-09
Información de DEL RIO ALONSO JOSE LUIS
Mostramos los datos de DEL RIO ALONSO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL RIO ALONSO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos