DEL RINCON BARTOLOME IRAIA
Informe ejecutivo de DEL RINCON BARTOLOME IRAIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DEL RINCON BARTOLOME IRAIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIGAR HOSTELERIA SL | Apoderado | 03/05/2024 | |
INANGAR GESTION SL | Apoderado | 15/09/2023 | |
GDR NAVARRA SL | Apoderado | 04/09/2023 | |
GDR HOTELES NAVARRA SL | Apoderado | 04/09/2023 | |
GDR OUTSOURCING Y GESTION SL | Apoderado | 31/08/2023 | |
GDR ARANZAZU SL | Apoderado | 31/08/2023 | |
ARANTZ HOSTELERIA SL | Apoderado | 31/08/2023 | |
SMART URBAN HOTELS SL | Apoderado | 31/08/2023 | |
GES-HOTEL 2016 SL | Apoderado | 31/08/2023 |
VINCULACIONES DE DEL RINCON BARTOLOME IRAIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL RINCON BARTOLOME IRAIA
Empresa: VIGAR HOSTELERIA SL
Apoderado
- Del Rincon Bartolome Iraia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2070 , F 153, S 8, H NA 41392, I/A 3 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-31
Empresa: INANGAR GESTION SL
Apoderado
- Del Rincon Bartolome Iraia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 873 , F 11, S 8, H LO 19411, I/A 2 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-26
Empresa: GDR ARANZAZU SL
Apoderado
- Del Rincon Bartolome Iraia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3063 , F 143, S 8, H SS 45117, I/A 2 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-20
Empresa: GDR OUTSOURCING Y GESTION SL
Apoderado
- Del Rincon Bartolome Iraia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 38, S 8, H SS 36363, I/A 3 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-20
Empresa: GES-HOTEL 2016 SL
Apoderado
- Del Rincon Bartolome Iraia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2731 , F 125, S 8, H SS 38168, I/A 3 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-20
Empresa: ARANTZ HOSTELERIA SL
Apoderado
- Del Rincon Bartolome Iraia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 106, S 8, H SS 45685, I/A 3 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-20
Empresa: SMART URBAN HOTELS SL
Apoderado
- Del Rincon Bartolome Iraia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2819 , F 157, S 8, H SS 40086, I/A 3 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-20
Empresa: GDR NAVARRA SL
Apoderado
- Del Rincon Bartolome Iraia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2044 , F 58, S 8, H NA 40823, I/A 2 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-31
Empresa: GDR HOTELES NAVARRA SL
Apoderado
- Del Rincon Bartolome Iraia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2075 , F 185, S 8, H NA 41502, I/A 2 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-31
Información de DEL RINCON BARTOLOME IRAIA
Mostramos los datos de DEL RINCON BARTOLOME IRAIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL RINCON BARTOLOME IRAIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos