DEL REAL MARTIN ALICIA
Informe ejecutivo de DEL REAL MARTIN ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEL REAL MARTIN ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZAIDIA TRADE SL | Administrador Unico | 20/12/2022 | |
IBERALVIA SL | Administrador Unico | 03/12/2012 |
VINCULACIONES DE DEL REAL MARTIN ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL REAL MARTIN ALICIA
Empresa: ZAIDIA TRADE SL
Administrador Unico
- Del Real Martin Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42483 , F 32, S 8, H M 751762, I/A 3 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
Empresa: NIELSEN CLIMA ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Del Real Martin Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31878 , F 62, S 8, H M 573676, I/A 2 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-28
Empresa: NIELSEN CLIMA ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Del Real Martin Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31878 , F 61, S 8, H M 573676, I/A 1 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-28
Empresa: IBERALVIA SL
Administrador Unico
- Del Real Martin Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30509 , F 102, S 8, H M 549050, I/A 1 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28
Información de DEL REAL MARTIN ALICIA
Mostramos los datos de DEL REAL MARTIN ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL REAL MARTIN ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos