DEL PRADO FERNANDEZ EVA
Informe ejecutivo de DEL PRADO FERNANDEZ EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEL PRADO FERNANDEZ EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE FORMACION DE PUEBLA DE LILLO SL | Socio Unico | 09/11/2018 | |
CENTRO DE FORMACION DE PUEBLA DE LILLO SL | Administrador Unico | 09/11/2018 | |
APRENDE-EMPRENDE SL | Administrador Mancomunado | 25/06/2015 | |
GLOBAL NORTE FORMACION SL | Administrador Solidario | 23/02/2015 |
VINCULACIONES DE DEL PRADO FERNANDEZ EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL PRADO FERNANDEZ EVA
Administrador Mancomunado
- Andres Rodriguez Jose Antonio
- Del Prado Fernandez Eva
- Rodriguez Castro Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285 , F 149, S 8, H LE 23242, I/A 3 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-24
Administrador Unico
- Del Prado Fernandez Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 88, S 8, H LE 25573, I/A 1 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-24
Socio Único
- Del Prado Fernandez Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 88, S 8, H LE 25573, I/A 1 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-24
Empresa: APRENDE-EMPRENDE SL
Administrador Mancomunado
- Andres Rodriguez Jose Antonio
- Del Prado Fernandez Eva
- Rodriguez Castro Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1294 , F 140, S 8, H LE 23554, I/A 1 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-24
Empresa: GLOBAL NORTE FORMACION SL
Administrador Solidario
- Del Prado Fernandez Eva
- Suarez Alonso Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1288 , F 103, S 8, H LE 23331, I/A 1 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-24
Administrador Mancomunado
- Andres Rodriguez Jose Antonio
- Del Prado Fernandez Eva
- Rodriguez Castro Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285 , F 147, S 8, H LE 23242, I/A 1 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-24
Información de DEL PRADO FERNANDEZ EVA
Mostramos los datos de DEL PRADO FERNANDEZ EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL PRADO FERNANDEZ EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos